Entreprise : EMIRO - SIREN 525 402 624
Identité
Dénomination
EMIRO
SIREN (siège)
525 402 624
Date d'immatriculation au RNE
13/10/2010
Début d’activité
08/09/2010
Date de fin de la personne morale
12/10/2109
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
Acquisition. Gestion de biens ou droits immobiliers ou mobiliers. Prise d'intérêts dans toute société. Emprunt de toutes sommes destinées au financement des activités de la société.
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
31 RUE DU CLOS RESSAC 56350 SAINT-PERREUX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LECLERC ROMAIN , PATRICK , YVES , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1984
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
LECLERC EMILIE , FRANCOISE , MARCELLE , MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1982
Commune de résidence
Nantes
Nom, Prénom(s)
LECLERC PIERRE-YVES , LOIC , MARIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1957
Commune de résidence
Saint-Perreux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/09/2010
Siret
52540262400015
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Acquisition. Gestion de biens ou droits immobiliers ou mobiliers. Prise d'intérêts dans toute société. Emprunt de toutes sommes destinées au financement des activités de la société.
Autres Activités
Acquisition. Gestion de biens ou droits immobiliers ou mobiliers. Prise d'intérêts dans toute société. Emprunt de toutes sommes destinées au financement des activités de la société.
Adresse
31 RUE DU CLOS RESSAC
56350 , SAINT-PERREUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
1029
Date d'ajout
06/02/2020
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/10/2018 : Partant : LECLERC Sylvie Régine Marie-Claire, Gérant, Associé indéfiniment responsable
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2738
Date d'ajout
02/04/2019
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/04/2013 : Modifié : LECLERC Romain, Patrick, Yves, Marie, Associé indéfiniment responsable, demeurant 5 Rue de Brosse 44100 NANTES Modifié : LECLERC Emilie, Françoise, Marcelle, Marie, Associée indéfiniment responsable, demeurant 3 Quai Ferdinand Favre 44100 NANTES.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).