Entreprise : VIA SILVA - SIREN 525 130 027
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2020)
Dénomination
VIA SILVA
SIREN (siège)
525 130 027
Date d'immatriculation au RNE
24/09/2010
Date de fin de la personne morale
23/09/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
3000000 EUR
Adresse du siège
5 RUE LOUIS-JACQUES DAGUERRE 35136 SAINT-JACQUES-DE-LA-LANDE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
IMMOBILIERE 3L
Qualité
Liquidateur
Commune de résidence
Vern-sur-Seiche
Dénomination
CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
PIMI BUREAUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Herblain
Dénomination
HLD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Rennes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/06/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/09/2010
Siret
52513002700010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
ZI DE LA HALLERAIS
35770 , VERN-SUR-SEICHE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
20/06/2011
Siret
52513002700028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
construction, location immeuble de bureaux zac les champs blancs cesson sévigne pour le groupe technicolor
Adresse
5 RUE 5 Rue Louis Jacques Daguerre
35136 , Saint-Jacques-de-la-Lande - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13913
Date d'ajout
20/07/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
12/06/2020
Description
Dissolution à compter du 30/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/10/2019, liquidateur : IMMOBILIERE 3L, siège de la liquidation : 5 Rue Louis Jacques Daguerre 35136 Saint-Jacques-de-la-Lande, parution de la publicité légale : 7 jours en date du 14/12/2019
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
08/07/2011
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de VERN SUR SEICHE ZA de la Hallerais exploité du 08.09.2010 au 19.06.2011 à SAINT JACQUES DE LA LANDE 5 rue Louis Jacques Daguerre A compter du 20.06.2011.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).