Entreprise : SCHOBRUNN PARIS - SIREN 524 900 313
Identité
Dénomination
SCHOBRUNN PARIS
SIREN (siège)
524 900 313
Date d'immatriculation au RNE
22/09/2010
Début d’activité
10/04/2010
Date de fin de la personne morale
21/09/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Commercialisation et distribution produits cosmétiques capillaires
Code APE
4775Z - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Capital social
250000 EUR
Adresse du siège
121 AV DES CHAMPS ELYSEES 75008 PARIS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MULTIBURO
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Ilardi LEON , PATRICK
Qualité
Président du conseil d’administration et directeur général
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1959
Commune de résidence
Bois-d'Arcy
Nom, Prénom(s)
Qian YUE
Nom d'usage
Du
Qualité
Administrateur
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1980
Commune de résidence
Neuilly-Plaisance
Nom, Prénom(s)
Ren XUETAO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1973
Dénomination
GRANT THORNTON
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
10/04/2010
Siret
52490031300015
Code APE
4775Z - Commerce de détail de parfumerie et de produits de beauté en magasin spécialisé
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Commercialisation et distribution produits cosmétiques capillaires. Conseil en image, marketing international et stratégie de tous produits cosmétiques et capillaires.
Adresse
121 AV DES CHAMPS ELYSEES
75008 , PARIS - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ MULTIBURO
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
2010B1930026
Date d'ajout
23/11/2023
Description
Radiation d'office : article R. 123-129-1° du code de commerce, clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal de commerce de Paris du : 23/11/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B1930024
Date d'ajout
07/06/2023
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé, en date du 07/06/2023, l'ouverture de la liquidation judiciaire simplifiée sous le numéro P202301621, date de cessation des paiements le 04/05/2023, et a désigné M. Franck Meynaud : Juge Commissaire, liquidateur SELAFA MJA en la personne de Me Lucile Jouve 102 rue du Faubourg Saint-Denis 75479 Paris Cedex 10. Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/12/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 31-10-2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).