Entreprise : SHEKELS - SIREN 524 862 117
Identité
(Entreprise radiée le 24/10/2018)
Dénomination
SHEKELS
SIREN (siège)
524 862 117
Date d'immatriculation au RNE
14/09/2010
Date de fin de la personne morale
13/09/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1102 EUR
Adresse du siège
505 RUE DE BRETAGNE 38190 FROGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ORSET-BLANC PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Froges
Nom, Prénom(s)
ORSET BLANC PHILIPPE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
Froges
Nom, Prénom(s)
ORSET-BLANC DIANE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1983
Commune de résidence
Grenoble
Nom, Prénom(s)
ORSET-BLANC JONATHAN , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1981
Commune de résidence
Grenoble
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/01/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
27/07/2010
Siret
52486211700016
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
1 ALL DES CENTAUREES
38240 , MEYLAN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ROYAL I
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 16/07/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/07/2010
Siret
52486211700024
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La prise de participation dans toutes sociétés, la gestion de ces participations et le placement des disponibiliés, la fourniture des prestations de toute nature permettant d'assurer la gestion des sociétés dans lesquelles la société à des participations.
Adresse
505 RUE 505 Rue de Bretagne
38190 , Froges - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F18/016782
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Radiation en date du 24/10/2018 - Clôture des opérations de liquidation 16/07/2018 (Assemblée générale en date du 16/07/2018).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/016781
Date d'ajout
24/10/2018
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 29/06/2018 - Siège de la liquidation : 505 Rue de Bretagne 38190 FROGES - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Mémorial de l'Isère du 05/10/2018
Numéro d'observation
F12/004568
Date d'ajout
29/03/2012
Description
Transfert du siège social et du principal établissement du 1 Allée des Centaurées Royal I 38240 MEYLAN au 505 Rue de Bretagne 38190 FROGES à compter du 02/01/2012.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).