Entreprise : VALHUG - SIREN 524 782 711
Identité
Dénomination
VALHUG
SIREN (siège)
524 782 711
Date d'immatriculation au RNE
14/09/2010
Date de fin de la personne morale
13/09/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
CHE DES AGRICULTEURS 26700 PIERRELATTE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ITM ALIMENTAIRE SUD EST
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BUREAU JEAN-SEBASTIEN , JACQUES
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1966
Commune de résidence
Saint-Guiraud
Dénomination
SODECAL AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Montauban
Dénomination
J.CAUSSE ET ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/08/2016
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
09/09/2010
Siret
52478271100013
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
CHE DES AGRICULTEURS
26700 , PIERRELATTE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CHEZ ITM ALIMENTAIRE SUD EST
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/08/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2010
Siret
52478271100021
Enseigne
INTERMARCHE
Code APE
4711D - Supermarchés
Activité principale
Supermarchés
Adresse
451 AV VICTOR HUGO
26000 , VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/026079
Date d'ajout
06/12/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 06/12/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/013239
Date d'ajout
28/06/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Romans en date du 28/06/2021 prononçant la liquidation judiciaire simplifiée. Liquidateur judiciaire : SELARL BERTHELOT agissant par Maître Geoffroy BERTHELOT 46 avenue Duchesne 26100 Romans-sur-Isère . Date de cessation des paiements : 25/06/2021
Numéro d'observation
F18/003993
Date d'ajout
16/04/2018
Description
Cessation totale d'activité à compter du 31/08/2016
Numéro d'observation
F11/010738
Date d'ajout
09/12/2011
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).