Entreprise : GALEO - SIREN 524 747 557
Identité
Dénomination
GALEO
SIREN (siège)
524 747 557
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2010
Début d’activité
01/07/2017
Date de fin de la personne morale
12/09/2109
Date de clôture
30/09
Date de la première clôture
30/09/2011
Forme juridique
Autre société civile
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Achat vente location et réparation de tout matériel de motoculture et de jardinage
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Code APRM
4520BB - Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: mécanique
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
DOM DE CAMONT 30520 SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHEVALLIER LUDIVINE , SOPHIE
Nom d'usage
PEREZ
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1981
Commune de résidence
Saint-Privat-des-Vieux
Nom, Prénom(s)
PEREZ NICOLAS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1981
Commune de résidence
Saint-Privat-des-Vieux
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/07/2017
Siret
52474755700030
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
L'acquisition, la propriété (par voie d'apport ou autrement) et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux en général, la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription, d'apport ou d'achat de titres ou droits sociaux, dans toutes entreprises ou sociétés.
Code APRM
4520BB - Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: mécanique
Adresse
DOM DE CAMONT
30520 , SAINT-MARTIN-DE-VALGALGUES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/12/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Siret
52474755700022
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
21 IMP DES PETUNIAS
30340 , SAINT-PRIVAT-DES-VIEUX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 05/02/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/12/2010
Siret
52474755700014
Nom commercial
ACHAT, VENTE, LOCATION ET REPARATION DE MATERIEL DE MOTOCULTURE ET DE
Code APE
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Code APRM
4520BB - Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: mécanique
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
ACHAT, VENTE, LOCATION ET REPARATION DE MATERIEL DE MOTOCULTURE ET DE JARDINAGE
Code APRM
4520BB - Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: mécanique
Code APRM
4520BB - Réparation automobile d'autres véhicules automobiles: mécanique
Adresse
287 RTE DE NIMES
30560 , SAINT-HILAIRE-DE-BRETHMAS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F19/000820
Date d'ajout
12/01/2019
Description
Reprise de l'activité à compter du 01/07/2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/014811
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Modification de la dénomination de la personne morale : Ancienne mention : ALES MOTOCULTURE Nouvelle mention : GALEO à compter du 01/07/2018
Numéro d'observation
F18/014811
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Modification relative aux associés de société civile : PEREZ Nicolas nom d'usage : PEREZ Nicolas devient Associé CHEVALLIER Ludivine Sophie nom d'usage : PEREZ Ludivine devient Associé
Numéro d'observation
F18/014811
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Modification de(s) principale(s) activité(s) : Ancienne(s) activité(s) :Achat vente location et réparation de tout matériel de motoculture et de jardinage Nouvelle(s) activité(s) :L'acquisition, la propriété (par voie d'apport ou autrement) et la gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux en général, la prise de participation, sous quelque forme que ce soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription, d'apport ou d'achat de titres ou droits sociaux, dans toutes entreprises ou sociétés. à compter du 01/07/2018
Numéro d'observation
F18/014811
Date d'ajout
03/10/2018
Description
Modification de la forme juridique : Ancienne forme juridique : Société à responsabilité limitée Nouvelle forme juridique : Société civile à compter du 01/07/2018
Numéro d'observation
F16/005952
Date d'ajout
11/04/2016
Description
Modification relative aux dirigeants à compter du 01.04.2016 CHEVALLIER Ludivine Sophie nom d'usage : PEREZ Ludivine devient gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).