Entreprise : SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLETTE - SIREN 524 369 709
Identité
(Entreprise radiée le 23/06/2023)
Dénomination
SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE VILLETTE
SIREN (siège)
524 369 709
Date d'immatriculation au RNE
23/08/2010
Date de fin de la personne morale
22/08/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
24000 EUR
Adresse du siège
CHE DU MARRONNIER 01480 CHALEINS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
ASSEY JEAN-CHRISTOPHE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1985
Commune de résidence
Saint-Didier-de-Formans
Nom, Prénom(s)
DEVAUX EMILIE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1989
Commune de résidence
Chaleins
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
17/08/2010
Siret
52436970900018
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition de tous immeubles de toutes natures, l 'administration, la gestion par tout bail ou autrement
Adresse
CHE DU MARRONNIER
01480 , CHALEINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
14001
Date d'ajout
23/06/2023
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce suite à clôture pour insuffisance d'actif par jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse du 19/06/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12342
Date d'ajout
06/10/2020
Description
Jugement du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en date du 05/10/2020 : ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire, liquidateur judiciaire SELARL MJ SYNERGIE, représentée par Me Desprat, 22 rue du Cordier 01000 Bourg-en-Bresse.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).