Entreprise : SCI LA MADONE DES RUESSES DE L'ANGELUS - SIREN 524 331 931
Identité
Dénomination
SCI LA MADONE DES RUESSES DE L'ANGELUS
SIREN (siège)
524 331 931
Date d'immatriculation au RNE
12/08/2010
Début d’activité
06/08/2010
Date de fin de la personne morale
11/08/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activité principale
Acquisition propriété jouissance gestion administration et exploitation par bail location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
527000 EUR
Adresse du siège
LD L'ANGELUS 18380 PRESLY FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BAGET EVELYNE , NICOLE , CLAUDE
Nom d'usage
DU COUDRAY WIEHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1950
Commune de résidence
Saint-Gratien
Nom, Prénom(s)
DAUCHEZ MADELEINE , MARGUERITE-MARIE
Nom d'usage
DELESCLUSE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1956
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
DELESCLUSE MARC , PIERRE , YVES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1956
Commune de résidence
Bourges
Nom, Prénom(s)
DENIS DANIEL , MARIE , ANDRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Mérignac
Nom, Prénom(s)
DU COUDRAY WIEHE PHILIPPE , JACQUES , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1952
Commune de résidence
Saint-Gratien
Nom, Prénom(s)
DU FOUSSAT DE BOGERON THIBAULT , JACQUES-HENRI , MARIE , GABRIEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1961
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
MERILLON ISABELLE , ALEXANDRA
Nom d'usage
RANSON
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
D'Huison Longueville
Nom, Prénom(s)
MORLON JEAN-FRANCOIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1965
Commune de résidence
Bordeaux
Nom, Prénom(s)
SPINOZA REGIS , NICOLAS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Presly
Dénomination
ASSOCIATION SAINTE PHILOMENE DE MUGANO
Qualité
Autre
Commune de résidence
Mérignac
Dénomination
FONDATION POUR L'ECOLE
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/08/2010
Siret
52433193100013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété jouissance gestion administration et exploitation par bail location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Autres Activités
Acquisition propriété jouissance gestion administration et exploitation par bail location ou autrement de tous biens et droits immobiliers
Adresse
LD L'ANGELUS
18380 , PRESLY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
721
Date d'ajout
24/01/2022
Description
Par jugement en date du 24/01/2022, le tribunal judiciaire de bourges a prononcé la conversion de la procédure de redressement judiciaire en procédure de liquidation judiciaire désigne : Juge commissaire : Mme Clémence DROUHIN, juge juge commissaire suppléant : M. Alexandre PRETET, nomme : Désigne : Liquidateur : SCP ZANNI et désigne Me Olivier Zanni pour conduire la mission
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
4110
Date d'ajout
31/05/2021
Description
Par jugement en date du 31/05/2021, le Tribunal Judiciaire de Bourges a constaté l'état de cessation des paiements et a ouvert une procédure de redressement judiciaire Ouvre une période d'observation de six mois Désigne : Juge commissaire : Mme M.G MARTINVALET, juge Juge commissaire suppléant : Mme D. GIOUX, vice-présidente Nomme : Mandataire judiciaire : SCP ZANNI et désigne Me Olivier ZANNI pour conduire la mission
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).