Entreprise : MATHYS DEMO.TEC - SIREN 524 257 847
Identité
Dénomination
MATHYS DEMO.TEC
SIREN (siège)
524 257 847
Date d'immatriculation au RNE
11/08/2010
Date de fin de la personne morale
15/08/2109
Date de clôture
30/04
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
34 RUE VAUCANSON 69150 DECINES-CHARPIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NGUYEN FABIEN
Nom d'usage
NGUYEN
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1980
Commune de résidence
Meximieux
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 27/01/2021
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/09/2016
Siret
52425784700029
Nom commercial
MATHYS ENVIRONNEMENT
Code APE
3900Z - Dépollution et autres services de gestion des déchets
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Déconstruction et démantèlement de bâtiments et d'ouvrages.
Adresse
34 RUE VAUCANSON
69150 , DECINES-CHARPIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/09/2010
Siret
52425784700011
Nom commercial
MATHYS ENVIRONNEMENT
Code APE
3900Z - Dépollution et autres services de gestion des déchets
Code APRM
3900ZP - Désamiantage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
DECONSTRUCTION ET DEMANTELEMENT DE BATIMENTS ET D OUVRAGES
Code APRM
3900ZP - Désamiantage
Code APRM
3900ZP - Désamiantage
Adresse
RTE DE SATOLAS
38540 , GRENAY - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F21/007064
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/01/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F21/007113
Date d'ajout
27/01/2021
Description
Radiation suite au Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 27/01/2021 prononçant la clôture des opérations de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif
Numéro d'observation
F19/006887
Date d'ajout
31/01/2019
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 31/01/2019 prononçant la conversion en liquidation judiciaire. Liquidateur judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03
Numéro d'observation
F18/039736
Date d'ajout
02/08/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/08/2018 prolongeant la période d'observation jusqu'au 06/02/2018, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F18/023172
Date d'ajout
15/05/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 24/04/2018 désignant en qualité de Administrateur judiciaire : La SELARL AJ UP représentée par Maître Olivier BUISINE, administrateur judiciaire 107 Rue Servient 69003 LYON en remplacement de l'administrateur judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
F18/006121
Date d'ajout
06/02/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 06/02/2018 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire Judiciaire : la Selarl MJ SYNERGIE-Mandataires judiciaires représentée par Me Bruno WALCZAK 136 cours Lafayette Cs 33434 69441 Lyon CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl OLIVIER BUISINE représentée par Maître Olivier BUISINE 1 place Saint Nizier 69001 Lyon mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 01/02/2018
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).