Entreprise : SELER INDUSTRY - SIREN 524 202 561
Identité
Dénomination
SELER INDUSTRY
SIREN (siège)
524 202 561
Date d'immatriculation au RNE
21/09/2010
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
30/09/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
113 AV DE L EPINETTE 77100 MEAUX FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N 113/117/119
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CREBIER LUDOVIC
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1968
Commune de résidence
Marseille
Nom, Prénom(s)
GALLO GILLES , PIERRE , JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1974
Commune de résidence
Paris
Dénomination
B P ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Marseille
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/09/2017
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
02/09/2010
Siret
52420256100022
Code APE
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
Origine du fonds
Achat
Nature de l'établissement
Activité principale
métallisation vernissage et découpe de films plastiques, marquage à chaud et fabrication de perles à écraser. La conception l'industrialisation, la commercialisation, l'achat la vente, l'importation, l'exportation, la distribution en gros et au détail, la fabrication de tous produits manufacturés finis ou semi-finis s'inscrivant, notamment, dans le domaine de la métallisation, du vernissage et de la découpe de papier ou film plastique, le marquage à chaud et de fabrication de perles à écraser et autre matériaux réfléchissant.
Adresse
113 AV 113-117 119 avenue de l Epinette
77100 , Meaux - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
N 113/117/119
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 02/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/07/2010
Siret
52420256100014
Code APE
2561Z - Traitement et revêtement des métaux
Activité principale
Traitement et revêtement des métaux
Adresse
78 AV RAYMOND POINCARE
75116 , PARIS 16 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
26/09/2017
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 25/09/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
16/12/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 15/12/2014 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2014J124, désigne liquidateur Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX, et autorise la poursuite d'activité jusqu'au 31/12/2014.
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
11/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de MEAUX en date du 08/09/2014 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 10 septembre 2014
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
10/03/2014
Description
Le Tribunal de Commerce de MEAUX a prononcé en date du 10-03-2014 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2014J124 date de cessation des paiements le 15-01-2014, et a désigné juge commissaire : Monsieur Gérard CAROL, juge commissaire suppléant : Monsieur Guillaume KRAFFT, administrateur(s) : Selarl JEROME CABOOTER mission conduite par Me CABOOTER 4 boulevard Michaël Faraday 77700 SERRIS avec pour mission : d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, mandataire(s) judiciaire(s) : Selarl Garnier Philippe et Guillouët Sophie mission conduite par Maître Guillouët 55 rue Aristide BRIAND 77100 MEAUX et a ouvert une période d'observation expirant le 10-09-2014, les déclarations des créances sont à déposer au(x) mandataire(s) judiciaire(s) dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
12/11/2010
Description
Transfert du siège du Greffe de Paris 10B16835 78 AV RAYMOND POINCARE 75116 PARIS dans l'établisseme nt principal 113-117-119 avenue de l'Epinette 7710 0 MEAUX et changement de dénomination ancienne: ID COOK INDUSTRIE A compter du 06.09.2010 ...
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/11/2010
Description
L'entreprise ne conserve pas d'établissement secon daire dans le ressort de l'ancien siège.
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
12/11/2010
Description
Historique : Dépôt de l'acte constitutif déposé au Greffe de Paris le 09.08.2010 2010B16835.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).