Entreprise : BGA LES PERRIERES - SIREN 524 075 702
Identité
(Entreprise radiée le 18/12/2018)
Dénomination
BGA LES PERRIERES
SIREN (siège)
524 075 702
Date d'immatriculation au RNE
30/07/2010
Date de fin de la personne morale
29/07/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
120000 EUR
Adresse du siège
31 RTE DE CLISSON 44190 SAINT-LUMINE-DE-CLISSON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PLUCHON PHILIPPE , EMILIEN , CLEMENT
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1955
Commune de résidence
Saint-Lumine-de-Clisson
Nom, Prénom(s)
PLUCHON PATRICK , PHILIPPE , ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1963
Commune de résidence
Saint-Lumine-de-Clisson
Nom, Prénom(s)
PLUCHON ALAIN , EMILIEN , PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1958
Commune de résidence
Saint-Lumine-de-Clisson
Nom, Prénom(s)
DROUET MARIE-ANGE , MICHELLE , ODILE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1958
Commune de résidence
Saint-Lumine-de-Clisson
Nom, Prénom(s)
BILLARD SAMUEL , MARTIAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Boufféré
Nom, Prénom(s)
BOUCHET DIDIER , LEON , ROGER , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1968
Commune de résidence
Aigrefeuille-sur-Maine
Nom, Prénom(s)
PLUCHON THIERRY , CONSTANT , EMILIEN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1982
Commune de résidence
Saint-Lumine-de-Clisson
Nom, Prénom(s)
LEVEQUE CHRISTINE
Nom d'usage
BERTIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1967
Commune de résidence
Gorges
Nom, Prénom(s)
GARNIER MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Saint-Lumine-de-Clisson
Nom, Prénom(s)
BLANLOEIL ISABELLE , MARIE , JOSEPHE
Nom d'usage
DRAPEAU
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1969
Commune de résidence
Saint-Lumine-de-Clisson
Nom, Prénom(s)
BROSSET OLIVIER , XAVIER , JOSEPH
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1964
Commune de résidence
Gorges
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/12/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/07/2010
Siret
52407570200018
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
31 RTE DE CLISSON
44190 , SAINT-LUMINE-DE-CLISSON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
18/12/2018
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 05-12-2018
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
17/12/2018
Description
MISE EN SOMMEIL DE LA SOCIETE A COMPTER DU 29-11-2018
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
17/12/2018
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 29-11-2018, JOURNAL PUBLICATEUR : L'ECHO DE LA PRESQU'ILE DU : 07-12-2018, adresse de liquidation : au siège social
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).