Entreprise : AXE - SIREN 524 053 113
Identité
(Entreprise radiée le 11/10/2019)
Dénomination
AXE
SIREN (siège)
524 053 113
Date d'immatriculation au RNE
05/08/2010
Date de fin de la personne morale
04/08/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2015
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société à responsabilité limitée à associé unique (SARLU ou EURL)
Associé unique
Oui
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
BD DES SAVEURS 24660 COULOUNIEIX-CHAMIERS FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
CRE@VALLEE NORD
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
PANIER VINCENT , HERVE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
Leguillac-de-l'Auche
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 20/03/2018
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
26/07/2010
Siret
52405311300022
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition directe ou indirecte de tous terrains immeubles biens et droits immobiliers de même que toutes parts ou actions de sociétés immobilières la propriété la gestion l'entretien l'administration la location et la disposition de tous immeubles et droits immobiliers et de toutes valeurs mobilières dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échangés apports ou autrement la participation de la sociétéà toutes entreprises groupement d'intérêt économique ou sociétés françaises ou étrangères créées ou à créer pouvant se rattacher directement ou indirectement à l'objet social
Adresse
BD boulevard des Saveurs
24660 , Coulounieix-Chamiers - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
Cré@vallée Nord
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/04/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
26/07/2010
Siret
52405311300014
Code APE
6832A - Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Activité principale
Administration d'immeubles et autres biens immobiliers
Adresse
140 B RUE DE RENNES
75006 , PARIS 6 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5623
Date d'ajout
11/10/2019
Description
Radiation du RCS le 11/10/2019 avec effet au 30/09/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2782
Date d'ajout
23/05/2018
Description
Dissolution amiable de la société à compter du 20/03/2018 Liquidateur : PANIER Vincent Hervé Le siège de la liquidation est fixé à : La Martinie 24110 LEGUILLAC DE L AUCHE Journal d'annonces légales : Le Démocrate Indépendant en date du 12/04/2018
Numéro d'observation
1327
Date d'ajout
12/03/2018
Description
Cessation d'activité (mention d'office) - art. R123-125
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).