Entreprise : SARL HEKLA - SIREN 523 878 684
Identité
Dénomination
SARL HEKLA
SIREN (siège)
523 878 684
Date d'immatriculation au RNE
21/07/2010
Début d’activité
15/09/2010
Date de fin de la personne morale
20/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale non règlementée
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
Restauration rapide, sur place à emporter et à livrer sous l'enseigne SUBWAY.
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
16 PL OLIVIER 31300 TOULOUSE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GARCIA FRANCOIS
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1965
Commune de résidence
Colomiers
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/09/2010
Siret
52387868400027
Enseigne
SUBWAY
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration rapide, sur place à emporter et à livrer sous l'enseigne SUBWAY.
Adresse
16 PL OLIVIER
31300 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
02/07/2010
Siret
52387868400019
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Libérale non règlementée
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
25 CHE SAINT-JEAN
31770 , COLOMIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2013
Siret
52387868400035
Enseigne
SUBWAY
Code APE
5610C - Restauration de type rapide
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Restauration rapide, sur place à emporter et à livrer sous l'enseigne SUBWAY.
Adresse
17 PL SAINT PIERRE
31000 , TOULOUSE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F22/059770
Date d'ajout
28/11/2022
Description
Par ordonnance en date du 25 novembre 2022, le président du tribunal de commerce de Toulouse a substitué Me Stéphane HOAREAU associé de la SELAS EGIDE, pour la représenter dans l'accomplissement du mandat de liquidateur, par Me Alix BRENAC.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F18/026079
Date d'ajout
06/09/2018
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 06/09/2018 prononçant la liquidation judiciaire sur résolution de plan. Liquidateur judiciaire : SELAS EGIDE prise en la personne de Maître Stéphane HOAREAU 4 rue Amélie Cs 98034 31080 Toulouse CEDEX 6. Date de cessation des paiements : 06/09/2018
Numéro d'observation
F17/002401
Date d'ajout
23/01/2017
Description
Ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 20/01/2017 clôturant la procédure de redressement judiciaire.
Numéro d'observation
F15/023231
Date d'ajout
03/09/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 03/09/2015 arrêtant le plan de redressement. Commissaire à l'exécution du plan : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me BARON 10 RUE D'ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE
Numéro d'observation
F15/006358
Date d'ajout
05/03/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 05/03/2015 renouvelant la période d'observation jusqu'au 04.09.2015
Numéro d'observation
F14/021360
Date d'ajout
04/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Toulouse en date du 04/09/2014 ouvrant la procédure de redressement judiciaire. Mandataire judiciaire : Maître VINCENEUX Liliane 5 RUE DU PRIEURÉ BP 28027 31080 TOULOUSE CEDEX 6, Administrateur judiciaire : SCP CAVIGLIOLI-BARON-FOURQUIE prise en la personne de Me BARON 10 RUE D'ALSACE-LORRAINE 31000 TOULOUSE mission : assister le débiteur dans tous les actes concernant la gestion. Date de cessation des paiements : 15/07/2014
Numéro d'observation
F12/027230
Date d'ajout
02/11/2012
Description
Décision de non-dissolution de la société malgré des capitaux propres devenus inférieurs à la moitié du capital social du fait des pertes constatées à compter du 29/10/2012 -
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).