Entreprise : INSTALLEC FINANCE - SIREN 523 807 881
Identité
Dénomination
INSTALLEC FINANCE
SIREN (siège)
523 807 881
Date d'immatriculation au RNE
01/10/2010
Début d’activité
06/08/2010
Date de fin de la personne morale
30/09/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
Acquisition, détention et gestion de sociétés et de participations
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
750100 EUR
Adresse du siège
18 RUE CLAUDE BLOCH 14000 CAEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TRIFIDE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CLERVAL PIERRE-JEAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
BOURDIN PATRICK
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Paris 08
Dénomination
PRESENCE AUDIT ET CONSEIL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris 08
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
06/08/2010
Siret
52380788100025
Nom commercial
INSTALLEC FINANCE
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, détention et gestion de sociétés et de participations
Adresse
18 RUE CLAUDE BLOCH
14000 , CAEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE TRIFIDE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 06/08/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/07/2010
Siret
52380788100017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
38 RUE DE BERRI
75008 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8438
Date d'ajout
17/05/2024
Description
Jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 14/05/2024 prononçant la clôture pour insuffisance d'actif.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1783
Date d'ajout
20/02/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Coutances en date du 17/02/2015, liquidation judiciaire, liquidateur : SELARL Bruno Cambon, représenté par Me Bruno Cambon, 30-32 rue Gambetta 50200 Coutances
Numéro d'observation
8085
Date d'ajout
20/10/2014
Description
Par ordonnance du Premier président du 14/10/2014, la Cour d'appel de Caen a décidé de renvoyer l'affaire initialement ouverte devant le Tribunal de Commerce de Caen devant le Tribunal de Commerce de Coutances, en application des articles L662-2 et R662-7 du Code de Commerce.
Numéro d'observation
7587
Date d'ajout
03/10/2014
Description
Ouverture d'une procédure de SAUVEGARDE, Administrateur : SELARL AJIRE, prise en la personne de Maître MERLY - 149, rue de la Délivrande - Péricentre 4 - Bâtiment B - 14000 Caen, avec mission d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion, Mandataire judiciaire : SELARL Bruno CAMBON - 205, avenue de Paris - BP 40506 - 50105 CHERBOURG CEDEX, Période d'observation : 6 mois, Jugement du Tribunal de Commerce de Caen du 01/10/2014
Numéro d'observation
7159
Date d'ajout
01/10/2010
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 06/08/2010 : Anciens : 38 rue de Berri, 75008 Paris (Rcs Paris) Nouveaux : 18 rue Claude Bloch, le Trifide, 14000 Caen (Rcs Caen) Nomination de commissaires aux comptes à compter du 06/08/2010 : Titulaire : PRESENCE AUDIT & CONSEIL Suppléant : BOURDIN Patrick Augmentation du capital social à compter du 31/08/2010 : Ancien : 1 000 euros Nouveau : 750 100 euros
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).