Entreprise : SAS HELAP - SIREN 523 617 439
Identité
Dénomination
SAS HELAP
SIREN (siège)
523 617 439
Date d'immatriculation au RNE
05/07/2010
Début d’activité
25/05/2010
Date de fin de la personne morale
04/07/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Gestion de biens, Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activité principale
L'acquisition la construction l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. L'emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires. Exceptionnellement, l'aliéniation des immeubles en cours d'achèvement ou après achèvement.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
100 EUR
Adresse du siège
6 LOT VATABLE 2000 97229 LES TROIS-ILETS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUDET FRANCOIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1971
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
GRUAND KARL , MICHEL , YANNICK
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1970
Commune de résidence
Les Trois-Ilets
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
25/05/2010
Siret
52361743900022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
L'acquisition la construction l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. L'emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires. Exceptionnellement, l'aliéniation des immeubles en cours d'achèvement ou après achèvement.
Autres Activités
L'acquisition la construction l'exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles et biens immobiliers. L'emprunt de tous les fonds nécessaires à cet objet et la mise en place de toutes sûretés réelles ou autres garanties nécessaires. Exceptionnellement, l'aliéniation des immeubles en cours d'achèvement ou après achèvement.
Adresse
6 LOT VATABLE 2000
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/05/2010
Siret
52361743900014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
VILLAGE DE LA POTERIE
97229 , LES TROIS-ILETS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/08/2020
Description
CETTE SOCIETE DEJA CONSTITUEE SOUS LA FORME Société civile immobilière SE TRANSFORME EN Société par actions simplifiée A COMPTER DU 10-08-2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5246
Date d'ajout
01/10/2012
Description
Transfert de l'établissement principal à compter du 02/04/2012 : Ancienne adresse : village de la Poterie 97229 Les trois îlets Nouvelle adresse : 6 lotissement Vatable 2000 97229 Les trois îlets Transfert du siège social à compter du 02/04/2012 : Ancienne adresse : village de la Poterie 97229 Les trois îlets Nouvelle adresse : 6 lotissement Vatable 2000 97229 Les trois îlets
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).