Entreprise : SCI MARIE MARTHE - SIREN 523 609 402
Identité
(Entreprise radiée le 11/05/2023)
Dénomination
SCI MARIE MARTHE
SIREN (siège)
523 609 402
Date d'immatriculation au RNE
12/07/2010
Date de fin de la personne morale
11/07/2060
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
21000 EUR
Adresse du siège
217 RUE DE LA REPUBLIQUE 85220 COMMEQUIERS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BERGER BRUNO , MARIE , PIERRE , PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Nom, Prénom(s)
BERNARD CLAUDE? , MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1958
Commune de résidence
La Chapelle-Saint-Laud
Nom, Prénom(s)
RICHARD GERARD , LOUIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1946
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Nom, Prénom(s)
FONTENEAU ALICE
Nom d'usage
BOSSY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Nom, Prénom(s)
GARNIER ROSELYNE
Nom d'usage
BUET
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1945
Commune de résidence
Aizenay
Nom, Prénom(s)
ROUZEAU FRANCOISE
Nom d'usage
JARRIJON
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Nom, Prénom(s)
COUTANCEAU BENOIT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Saint-Révérend
Nom, Prénom(s)
DALLONGEVILLE GENEVIEVE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1936
Commune de résidence
Challans
Nom, Prénom(s)
MORIT ROBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1940
Commune de résidence
Saint-Révérend
Nom, Prénom(s)
QUINTARD FRANCOISE
Nom d'usage
MINEUIL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1954
Commune de résidence
Givrand
Nom, Prénom(s)
BERTRAND MONIQUE
Nom d'usage
RABALLAND
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1939
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Nom, Prénom(s)
ORIEUX MICKAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1976
Commune de résidence
La Guyonnière
Nom, Prénom(s)
DUDIT MICHELINE
Nom d'usage
PRAUD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1948
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Nom, Prénom(s)
DUBOC ANNICK
Nom d'usage
RIGAL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1949
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Nom, Prénom(s)
TIGNOLA JAMES
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1960
Commune de résidence
Rives de l'Yon
Nom, Prénom(s)
MORISSEAU HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1937
Commune de résidence
Saint-Maixent-sur-Vie
Nom, Prénom(s)
BILLAUD JEANNE
Nom d'usage
BALLANGER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1948
Commune de résidence
Coëx
Nom, Prénom(s)
RETO PIERRE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1945
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Nom, Prénom(s)
BARREAU JEAN-MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1944
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Dénomination
CONGREGATION DES SOEURS DES SACRES-COEURS DE JESUS ET DE MARIE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
La Roche-sur-Yon
Dénomination
HABITAT ET HUMANISME VENDEE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Gilles-Croix-de-Vie
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 24/03/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
27/04/2010
Siret
52360940200012
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
217 RUE DE LA REPUBLIQUE
85220 , COMMEQUIERS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
11/05/2023
Description
Dissolution à compter du 24-03-2023, journal publicateur : LE COURRIER VENDEEN du : 13-04-2023, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
39
Date d'ajout
11/05/2023
Description
Radiation. Clôture des opérations de liquidation le 24-03-2023
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).