Entreprise : LES PALMIERS - SIREN 523 286 540
Identité
Dénomination
LES PALMIERS
SIREN (siège)
523 286 540
Date d'immatriculation au RNE
22/06/2010
Début d’activité
08/06/2010
Date de fin de la personne morale
21/06/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Autre société civile
Activités principales de l’objet social
Acquisition administration gestion de biens immobiliers et mobiliers
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1135000 EUR
Adresse du siège
22 CHE VIEUX 30250 AUBAIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHONNET ANNIE , MADELEINE , MARIE
Nom d'usage
TARTAS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Aubais
Nom, Prénom(s)
TARTAS ALAIN , DENIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1959
Commune de résidence
Aubais
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
08/06/2010
Siret
52328654000019
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition administration gestion cession de biens immobiliers et mobiliers
Autres Activités
Acquisition administration gestion cession de biens immobiliers et mobiliers
Adresse
22 CHE VIEUX
30250 , AUBAIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F11/015003
Date d'ajout
05/12/2011
Description
A compter du 10.11.2011 : Modification relative au capital (ancien montant : 400 000 euros)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).