Entreprise : TECSOM - SIREN 522 766 393
Identité
Dénomination
TECSOM
SIREN (siège)
522 766 393
Date d'immatriculation au RNE
28/05/2010
Date de fin de la personne morale
27/05/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1100000 EUR
Adresse du siège
2 B AV FRANCOIS SOMMER 08200 GLAIRE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEMOINE JEAN-LOUIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1945
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
LINGLET BENOIT
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Charleville Mezieres
Nom, Prénom(s)
PODVIN LAURENT
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Charleville-Mézières
Nom, Prénom(s)
ROCH RENAUD
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
COM'FIDUCE ARDENNES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Charleville-Mézières
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 10/09/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
52276639300014
Nom commercial
TECSOM
Enseigne
TECSOM
Code APE
1393Z - Fabrication de tapis et moquettes
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
La fabrication et la commercialisation de revêtements de sols et murs textiles
Adresse
2 B AV FRANCOIS SOMMER
08200 , GLAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/06/2010
Siret
52276639300022
Code APE
4673B - Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) d'appareils sanitaires et de produits de décoration
Adresse
5 PL DE LA PYRAMIDE
92800 , PUTEAUX - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
TOUR ARIANE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
20
Date d'ajout
08/10/2020
Description
ORDONNANCE du Président EN DATE DU 08-10-2020 prononçant la clôture de la procédure
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
10/09/2020
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 10/09/2020
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
19/06/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN en date du 19-06-2014 à prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2013/7 désigne liquidateur SELARL BRUCELLE Charles, prise en la personne de Maître Charles BRUCELLE 1 rue de Lorraine 08000 CHARLEVILLE MEZIERES, maintient Monsieur PERROT et nomme Monsieur Jean-Claude CHEF, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur dès la signature des actes de cession
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
02/06/2014
Description
ORDONNANCE DU 28-05-2014 -nommant la SELARL Charles BRUCELLE prise en la personne de Me Charles BRUCELLE en remplacement de la SCP TIRMANT RAULET prise en la personne de Me RAULET.
Numéro d'observation
13
Date d'ajout
27/05/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 27-05-2014 arrête le plan de cession au profit de : la SARL G GROUPE X . Sous le n° 2013/7.
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
20/02/2014
Description
Jugement du tribunal de commerce de SEDAN en date du 20-02-2014 , convertissant la procédure de sauvegarde en procédure de redressement judiciaire, maintient Monsieur Raymond WALKIEWICZ Juge Commissaire, Juge Commissaire suppléant Monsieur Claude PERROT, Maître Jean Luc MERCIER Administrateur avec pour mission : d'assister, la SCP Isabelle TIRMANT- Bruno RAULET, prise en la personne de Maître RAULET Mandataire judiciaire, prolonge la période d'observation jusqu'au 17-07-2014fixe la date de cessation des paiements au : 20/02/2014.
Numéro d'observation
11
Date d'ajout
17/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN en date du 16-01-2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17-07-2014 .
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
04/07/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de SEDAN en date du 04-07-2013 prolongeant la période d'observation jusqu'au 17-01-2014 .
Numéro d'observation
8
Date d'ajout
18/01/2013
Description
Le Tribunal de Commerce de SEDAN a prononcé en date du 17/01/2013 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde sous le numéro 2013/7 et a désigné juge commissaire : Monsieur Raymond WALKIEWICZ, juge commissaire suppléant : Monsieur Claude PERROT, administrateur : Maître Jean Luc MERCIER 4 Avenue de Flandres BP 72009 59702 MARCQ EN BAROEUL,, avec pour mission : de surveiller,, mandataire judiciaire : SCP DARGENT-TIRMANT-RAULET 34 rue des Moulins 51715 REIMS CEDEX, et a ouvert une période d'observation expirant le 17/07/2013, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois de la publication au bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/08/2012
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-07-2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).