Entreprise : SCI O.C.A - SIREN 522 759 729
Identité
Dénomination
SCI O.C.A
SIREN (siège)
522 759 729
Date d'immatriculation au RNE
31/05/2010
Début d’activité
09/05/2010
Date de fin de la personne morale
30/05/2109
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition par voie d'achat ou d'apport de tout bien ou droit immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
309040 EUR
Adresse du siège
11 B RUE DES ORFEVRES 91770 SAINT-VRAIN FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MESLET JEROME , MICHEL , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Nom, Prénom(s)
ROUSSEAU BERTRAND , GEORGES , PIERRE , REGIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1968
Commune de résidence
Paris 17e Arrondissement
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
09/05/2010
Siret
52275972900026
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition par voie d'achat ou d'apport de tout bien ou droit immobiliers.
Autres Activités
Acquisition par voie d'achat ou d'apport de tout bien ou droit immobiliers.
Adresse
11 B RUE DES ORFEVRES
91770 , SAINT-VRAIN - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/11/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
09/05/2010
Siret
52275972900018
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
11 RUE DE LA BASTE
77000 , VAUX-LE-PENIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
18168
Date d'ajout
08/12/2020
Description
Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce d'Evry par suite de transfert du siège social à compter du 30/11/2020 du 11 Rue de la Baste 77000 Vaux-le-Pénil au 11 BIS Rue des Orfèvres 91770 Saint-Vrain Transfert d'un établissement dans le ressort du greffe (transfert entrant) à compter du 30/11/2020 Ancienne valeur : 11 Rue de la Baste 77000 Vaux-le-Pénil Nouvelle valeur : 11 BIS Rue des Orfèvres 91770 Saint-Vrain
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).