Entreprise : KANNA LOC 03 - SIREN 522 425 099
Identité
(Entreprise radiée le 23/10/2023)
Dénomination
KANNA LOC 03
SIREN (siège)
522 425 099
Date d'immatriculation au RNE
08/10/2010
Date de fin de la personne morale
07/10/2025
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
478670 EUR
Adresse du siège
ZA ACAJOU CALIFORNIE 97232 LE LAMENTIN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM. AMANDINE-CZ SOFICO INVESTISSEMENT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
TCHENG HENRI
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1966
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
JOSSERAND FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1965
Commune de résidence
La Celle-Saint-Cloud
Nom, Prénom(s)
LENOTTE JEAN-HUBERT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1967
Commune de résidence
Rueil-Malmaison
Nom, Prénom(s)
CEYROLLE THIBAUT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1976
Commune de résidence
La Garenne-Colombes
Nom, Prénom(s)
AYADI CEDRICK
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Meyreuil
Nom, Prénom(s)
LEGRAND OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
MARRAUD DES GROTTES GEOFFROY
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DEVILLARD MARC
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
VANHEERSWYNGHELS LAURENT
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
DUPONT CHRISTOPHE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1967
Commune de résidence
La garenne colombes
Nom, Prénom(s)
GORIN PHILIPPE , BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1954
Commune de résidence
Anzême
Nom, Prénom(s)
VERDIER ROMAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1978
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GALET BERNARD
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1953
Commune de résidence
PARIS CEDEX 11
Nom, Prénom(s)
GROS PHILIPPE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1959
Commune de résidence
Vincennes
Nom, Prénom(s)
LECOMTE OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1963
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
MVDF
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Lyon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/04/2010
Siret
52242509900010
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Location simple de longue durée à des entreprises exerçant dans les départements et territoires d'Outre Mer de tous véhicules ou biens d'équipements professionnels et notamment la location de véhicules industriels sans conducteur.
Adresse
Immeuble Amandine - Chez Sofico Investissements zone industrielle Acajou Californie
97232 , Le Lamentin - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
IMM. AMANDINE-CZ SOFICO INVESTISSEMENT
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
33
Date d'ajout
23/10/2023
Description
RADIATION PAR SUITE DE TRANSMISSION UNIVERSELLE DU PATRIMOINE , REALISEE LE 30-06-2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
29
Date d'ajout
18/09/2023
Description
Procés verbal en date du 30-06-2023 décidant de la dissolution et de la transmission universelle du patrimoine de la société à l'associé unique la société PROFILOGE, sans qu'il y ait lieu à liquidation. Les créanciers peuvent faire opposition à la dissolution dans le délai de trente jours à compter de la publication de celle-ci dans :France-Antilles Martinique.fr du 11-09-2023
Numéro d'observation
7547
Date d'ajout
17/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 07/07/2011 : Nouveau : DEVILLARD Marc, Associé indéfiniment responsable Nouveau : AYADI Cédrick, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LEGRAND Olivier, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GORIN Philippe, Bernard, Associé indéfiniment responsable Nouveau : VERDIER Romain, Associé indéfiniment responsable Nouveau : VANHEERSWYNGHELS Laurent, Associé indéfiniment responsable Nouveau : DUPONT Christophe, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GALET Bernard, Associé indéfiniment responsable Nouveau : GROS Philippe, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LECOMTE Olivier, Associé indéfiniment responsable Nouveau : TCHENG Henri, Associé indéfiniment responsable Nouveau : JOSSERAND François, Associé indéfiniment responsable Nouveau : LENOTTE Jean-Hubert, Associé indéfiniment responsable Nouveau : CEYROLLE Thibaut, Associé indéfiniment responsable Nouveau : MVDF (SARL) représentée par VIEIRA Michel, Associé indéfiniment responsable Changement de qualité : SOFICO INVESTISSEMENTS représentée par Marraud Des Grottes Geoffroy, Gérant, Associé en nom devient Gérant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).