Entreprise : GROUPE FRANCENERGIES - SIREN 522 421 221
Identité
(Entreprise radiée le 20/07/2020)
Dénomination
GROUPE FRANCENERGIES
SIREN (siège)
522 421 221
Date d'immatriculation au RNE
17/05/2010
Date de fin de la personne morale
16/05/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
1288570 EUR
Adresse du siège
364 AV RENE CASSIN 73290 LA MOTTE-SERVOLEX FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOURJUX DENIS , LOUIS
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1974
Commune de résidence
La Bauche
Nom, Prénom(s)
COURTOIS ARNAUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Gerbaix
Nom, Prénom(s)
SIRODOT PIERRE-
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
La Motte-Servolex
Dénomination
S.R. AUDIT
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
La Motte-Servolex
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2010
Siret
52242122100014
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
LES PERRETS
73470 , GERBAIX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/03/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/11/2010
Siret
52242122100022
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
ZAC DU REBAUCHET
73420 , MERY - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
SAVOIE HEXAPOLE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/02/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/03/2012
Siret
52242122100030
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Holding, toute activité d'acquisition, de gestion et de cession de toutes valeurs mobilières, de prise de participation ou d'intérêt dans toutes sociétés et entreprises commerciales, industrielles, financières, mobilières ou immobilières et sous quelque forme que ce soit, de gestion et de secrétariat de toute entreprise et de toute société civile ou commerciale, de conseil, de formation et de prestations de services dans le domaine commercial, publicitaire, administratif, informatique, de la gestion et de la communication, de négoce de produits non alimentaires.
Adresse
364 AV 364 Avenue René Cassin
73290 , La Motte-Servolex - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2317
Date d'ajout
14/02/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 14/02/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELARL Mj Alpes / Me Caroline Jal . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 14/02/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2317
Date d'ajout
14/02/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Numéro d'observation
75330
Date d'ajout
27/10/2016
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
33137
Date d'ajout
31/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 30/12/2013 reporte la date de cessation des paiements au : 02/08/2012
Numéro d'observation
32652
Date d'ajout
10/12/2013
Description
Jugement du tribunal de commerce de Chambery en date du 09/12/2013 mettant fin à l'application des règles de la liquidation judiciaire simplifiée.
Numéro d'observation
18597
Date d'ajout
13/11/2012
Description
Le tribunal de commerce de Chambery a prononcé en date du 13/11/2012 , l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2012J00458 date de cessation des paiements le 05/11/2012 et a désigné juge commissaire M. Raux Francis , juge commissaire suppléant M. Martinier Régis , liquidateur Me Blanchard Jean 3 Avenue des Ducs de Savoie 73000 Chambéry . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc .
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
20/12/2010
Description
Transfert du siège & de l'établissement principal de GERBAIX (73470), les Perrets exploité du 01/05/2010 au 31/10/2010 à MERY (73420), Savoie Hexapole, ZAC du Rebauchet à compter du 01/11/2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).