Entreprise : SCM BDS SANTE - SIREN 522 111 830
Identité
(Entreprise radiée le 17/03/2022)
Dénomination
SCM BDS SANTE
SIREN (siège)
522 111 830
Date d'immatriculation au RNE
28/04/2010
Date de fin de la personne morale
27/04/2109
Forme juridique
Société civile de moyens
Capital social
600 EUR
Adresse du siège
195 AV DU 11 NOVEMBRE 19360 COSNAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
SEGURA JOSUE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1979
Commune de résidence
Saint-Julien-Maumont
Nom, Prénom(s)
BRUN PATRICK
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Larche
Nom, Prénom(s)
DALLOZ REMI
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1987
Commune de résidence
Brive-la-Gaillarde
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/05/2010
Siret
52211183000017
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Nature de l'établissement
Activité principale
Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Adresse
PUY DE L'HORT
19360 , COSNAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/05/2010
Siret
52211183000025
Code APE
6619A - Supports juridiques de gestion de patrimoine mobilier
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
Faciliter l'activité professionnelle de ses membres par la mise en commun des moyens utiles à l'exercice de leur profession sans que la société puisse exercer elle-même celle-ci
Adresse
195 AV 195 Avenue DU 11 NOVEMBRE
19360 , Cosnac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
1958
Date d'ajout
17/03/2022
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2021
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
15/02/2022
Description
Dissolution à compter du 31/12/2021 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 30/09/2021, liquidateur : SEGURA JOSUE, siège de la liquidation : 195 Avenue DU 11 NOVEMBRE 19360 Cosnac, parution de la publicité légale : La Montagne paru le 18/01/2022
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).