Entreprise : SCI DES 3 M - SIREN 522 002 823
Identité
Dénomination
SCI DES 3 M
SIREN (siège)
522 002 823
Date d'immatriculation au RNE
03/11/2016
Début d’activité
15/03/2022
Date de fin de la personne morale
02/11/2115
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Activités principales de l’objet social
Acquisition propriété gestion administration de tous immeubles ou biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement location vente ou échange de tous biens immeubles ou de toutes parts ou actions de sociétés immobilières
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
280000 EUR
Adresse du siège
14 RUE DU MEIX RONDEAU 21910 BARGES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
DEDIEU MARIE , ANTOINETTE , YVETTE
Nom d'usage
THIEBAULT
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1967
Commune de résidence
Barges
Nom, Prénom(s)
THIBERT ERIC , PIERRE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1964
Commune de résidence
Barges
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/03/2022
Siret
52200282300048
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
Acquisition propriété gestion administration de tous immeubles ou biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement location vente ou échange de tous biens immeubles ou de toutes parts ou actions de sociétés immobilières
Autres Activités
Acquisition propriété gestion administration de tous immeubles ou biens et droits immobiliers dont elle pourrait devenir propriétaire par voie d'acquisition échange apport ou autrement location vente ou échange de tous biens immeubles ou de toutes parts ou actions de sociétés immobilières
Adresse
14 RUE DU MEIX RONDEAU
21910 , BARGES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/09/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2015
Siret
52200282300022
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
4 RUE ALBERT SCHWEITZER
21850 , SAINT-APOLLINAIRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/03/2022
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
31/12/2015
Siret
52200282300030
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
55 RUE ROLAND BELOUET
45160 , OLIVET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2015
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
19/04/2010
Siret
52200282300014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
10 ALL LINNE
71380 , SAINT-MARCEL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
11/05/2022
Description
RADIATION D'OFFICE PAR SUITE DU TRANSFERT DU SIEGE SOCIAL au 14 Rue du Meix Rondeau 21910 Barges RCS DIJON 2022 D 434 LE 15-03-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1127
Date d'ajout
22/01/2019
Description
Radiation du RCS le 22/01/2019 avec effet au 03/11/2018 transfert au greffe de ORLEANS transfert au 55 rue Roland Belouet 45160 OLIVET
Numéro d'observation
1
Date d'ajout
15/11/2018
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).