Entreprise : MIN - SIREN 521 925 081
Identité
(Entreprise radiée le 30/11/2022)
Dénomination
MIN
SIREN (siège)
521 925 081
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2011
Date de fin de la personne morale
16/03/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
16 RUE DE VERDUN 93350 LE BOURGET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
NABAL REGIS , MANUEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1994
Commune de résidence
Sainte-Rose
Nom, Prénom(s)
BOUCHICAR EL , MAHFOUD
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Le Blanc-Mesnil
Nom, Prénom(s)
ABURHIM HASSAN
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1986
Commune de résidence
Meudon
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 04/11/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
30/04/2010
Siret
52192508100015
Nom commercial
MIN
Code APE
4711C - Supérettes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Commerce de bouche. Vente de détail de produits alimentaires et autres. Terminal de cuisson. Traiteur. Vente à emporter et à consommer sur place.
Adresse
7 RUE 7 rue des Ardennes
75019 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/11/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/04/2010
Siret
52192508100049
Nom commercial
MIN
Code APE
6630Z - Gestion de fonds
Activité principale
Gestion de fonds
Adresse
16 RUE DE VERDUN
93350 , LE BOURGET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 08/11/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/02/2011
Siret
52192508100023
Code APE
4711C - Supérettes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Alimentation génarale.
Adresse
40 AV PAUL VAILLANT COUTURIER
93240 , STAINS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
04/11/2019
Siret
52192508100031
Code APE
4711C - Supérettes
Activité principale
Supérettes
Adresse
77 RUE RICHARD WAGNER
93150 , LE BLANC-MESNIL - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
71069
Date d'ajout
29/09/2023
Description
Ordonnance du Président du Tribunal de Commerce de Bobigny rendue le 29/09/2023 nommant Asteren prise en la personne de Me Axel Chuine 14/16 Rue de Lorraine 93000 BOBIGNY mandataire judiciaire en remplacement du mandataire judiciaire précédemment désigné.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
84033
Date d'ajout
30/11/2022
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 30/11/2022, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SELAFA Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 30/11/2022
Numéro d'observation
84033
Date d'ajout
30/11/2022
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judiciaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéressé.
Numéro d'observation
83462
Date d'ajout
29/11/2022
Description
Jugement du tribunal de Commerce de Bobigny en date du 29/11/2022, prononce l'interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale. , à l'encontre de M. Hassan ABURHIM, pour une durée de 10 ans
Numéro d'observation
85060
Date d'ajout
25/11/2021
Description
Jugement du tribunal de commerce de Bobigny prononce en date du 25/11/2021, la liquidation judiciaire sous le numéro 2021J01115, date de cessation des paiements le 28/05/2021, désigne liquidateur Selafa Mja en la personne de Maître Axel Chuine 14/16 Avenue de Lorraine 93000 Bobigny, les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc Le liquidateur devra déposer la liste des créances dans les 15 mois à compter de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
07/05/2021
Description
Pli non distribuable sur constatation du greffier suite à la relance pour le non dépôt des comptes annuels 2019
Numéro d'observation
33109
Date d'ajout
04/05/2021
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
2010B099488
Date d'ajout
26/11/2019
Description
RADIATION : ENTREPRISE DESORMAIS IMMATRICULEE AU RCS DE Bobigny SOUS LE NUMERO 2011b1975
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).