Entreprise : S.A.S. FRANCE-YACHTING-DEVELLOPEMENT - SIREN 521 888 636
Identité
Dénomination
S.A.S. FRANCE-YACHTING-DEVELLOPEMENT
SIREN (siège)
521 888 636
Date d'immatriculation au RNE
29/04/2010
Date de fin de la personne morale
28/04/2060
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
553500 EUR
Adresse du siège
14 RUE ERNEST PSICHARI 75007 PARIS 7 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Barse REGIS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1958
Commune de résidence
Bergerac
Nom, Prénom(s)
Simon JEAN-LUC , JOSEPH , HENRI , DANIEL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Antibes
Dénomination
@COM. AUDIT, SOCIETE D'EXPERTISE COMPTABLE ET DE COMMISSARIAT AUX COMPTES
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Merignac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/03/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
20/04/2010
Siret
52188863600029
Code APE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Développement du Yachtisme
Adresse
14 RUE 14 rue Ernest Psichari
75007 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 20/07/2011
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/04/2010
Siret
52188863600011
Code APE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
Activité principale
Services auxiliaires des transports par eau
Adresse
11 CHE DE L INDUSTRIE
06110 , LE CANNET - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 13/03/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
25/10/2013
Siret
52188863600037
Code APE
5222Z - Services auxiliaires des transports par eau
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Développement du Yatchtisme
Adresse
RTE DES ESSERTS
74140 , DOUVAINE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2011B199539
Date d'ajout
13/03/2018
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2011B199538
Date d'ajout
11/12/2017
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
2011B199531
Date d'ajout
27/09/2011
Description
LA SOCIETE NE CONSERVE AUCUNE ACTIVITE A SON ANCIEN SIEGE
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).