Entreprise : ART MUSEUM DIFFUSION FRANCE SAS - SIREN 521 822 510
Identité
Dénomination
ART MUSEUM DIFFUSION FRANCE SAS
SIREN (siège)
521 822 510
Date d'immatriculation au RNE
03/05/2010
Début d’activité
01/04/2010
Date de fin de la personne morale
02/05/2109
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/04/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Libérale règlementée
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Activités principales de l’objet social
Organisation, commerce, diffusion, distribution d'expositions internationales d'art sous toutes ses formes et création d'une collection permanente ouverte au public d'oeuvres présentant un intérêt artistique
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Capital social
1000000 EUR
Adresse du siège
8 RUE VIGNON 75009 PARIS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Borie GILLES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1962
Commune de résidence
Antony
Nom, Prénom(s)
Perret PASCAL
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1979
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
RESTELLINI MARC
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1964
Commune de résidence
Paris
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52182251000033
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Organisation, commerce, diffusion, distribution d'expositions internationales d'art sous toutes ses formes et création d'une collection permanente ouverte au public d'oeuvres présentant un intérêt artistique
Adresse
8 RUE VIGNON
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Type d'établissement
Secondaire
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52182251000025
Code APE
4778C - Autres commerces de détail spécialisés divers
Nature de l'établissement
Libérale règlementée
Activité principale
Autres commerces de détail spécialisés divers
Adresse
12 BD DE LA MADELEINE
75009 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/10/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52182251000017
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
134 BD SAINT-GERMAIN
75006 , PARIS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
22
Date d'ajout
07/11/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 04-11-2016 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro JP201600006 désigne liquidateur la SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard, 34 rue Sainte Anne 75001 Paris, maintient M. Jean-Pierre Salabert, juge commissaire, met fin à la mission de l'administrateur la SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
19
Date d'ajout
03/06/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Paris en date du 02-06-2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 5 mois à compter du 03-06-2016, soit jusqu'au 03-11-2016
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
28/04/2016
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE Paris EN DATE DU 27-04-2016 PRONONCANT LA CONFUSION DES PATRIMOINES DE : la procédure de redressement judiciaire de la SAS Art Museum Diffusion France (rcs Paris :521822510) à la SAS Art Héritage France (rcs Paris :450102983), se poursuivant sous jonction.
Numéro d'observation
15
Date d'ajout
15/04/2016
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 14/04/2016 prolongeant la période d'observation pour une durée de 1 mois à compter du 03/05/2016, soit jusqu'au 03/06/2016
Numéro d'observation
14
Date d'ajout
03/11/2015
Description
Le Tribunal de Commerce de PARIS a prononcé en date du 03/11/2015 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro P201503161 date de cessation des paiements le 23/07/2015, et a désigné juge commissaire : M. Jean-pierre Salabert, administrateur : SELARL Michel-Miroite-Gorins en la personne de Me Charles Gorins 48 rue La Fayette 75009 Paris, avec pour mission : d'assister, mandataire judiciaire : SCP Brouard-Daudé en la personne de Me Xavier Brouard 34 rue Sainte-Anne 75001 Paris, et a ouvert une période d'observation expirant le 03/05/2016, les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
26/02/2014
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 19-12-2011
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).