Entreprise : SCI ELAN - SIREN 521 646 364
Identité
(Entreprise radiée le 07/05/2021)
Dénomination
SCI ELAN
SIREN (siège)
521 646 364
Date d'immatriculation au RNE
13/09/2012
Date de fin de la personne morale
12/09/2111
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2012
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
131000 EUR
Adresse du siège
363 CHE DE LA PLAINE 07200 SAINT-DIDIER-SOUS-AUBENAS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BARTHELEMY ALAIN , JEAN-MARIE , MAURICE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Saint-Didier-sous-Aubenas
Nom, Prénom(s)
BARTHELEMY LAETITIA , DELPHINE
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1978
Commune de résidence
Viry
Nom, Prénom(s)
BERTHOUD NICOLAS , GABRIEL , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Viry
Nom, Prénom(s)
BERTHOUD NICOLAS , GABRIEL , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1951
Commune de résidence
Saint-Didier-sous-Aubenas
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 07/05/2021
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
04/08/2012
Siret
52164636400021
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de tous biens mobiliers et immobiliers.
Adresse
363 CHE 363 Chemin de la Plaine
07200 , Saint-Didier-sous-Aubenas - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 04/08/2012
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
24/03/2010
Siret
52164636400013
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
15 RTE D'USSOLIERE
79360 , LA FOYE-MONJAULT - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
5436
Date d'ajout
07/05/2021
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 30/11/2020
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
22/07/2020
Description
Dissolution à compter du 01/06/2020 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 01/06/2020, liquidateur : BARTHELEMY DE BRITO MARQUES RIBEIRO Cristina Ana, siège de la liquidation : 363 Chemin de la Plaine 07200 Saint-Didier-sous-Aubenas, parution de la publicité légale : L'hebdo de l'Ardèche en date du 15/07/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).