Entreprise : CEDIMARNE - SIREN 521 471 250
Identité
(Entreprise radiée le 04/05/2017)
Dénomination
CEDIMARNE
SIREN (siège)
521 471 250
Date d'immatriculation au RNE
22/09/2010
Date de fin de la personne morale
21/09/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
113 B AV DU GENERAL DE GAULLE 93330 NEUILLY-SUR-MARNE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
113-115
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LEVY ERIC
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1970
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
HADJEZ ALBERT
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1943
Commune de résidence
Paris
Dénomination
AUREALYS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/09/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/03/2010
Siret
52147125000014
Code APE
4711D - Supermarchés
Activité principale
Supermarchés
Adresse
1 RUE DE CRAIOVA
92000 , NANTERRE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 27/02/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
15/03/2010
Siret
52147125000022
Code APE
4711D - Supermarchés
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La création et l'exploitation de supermarchés en libre service commercialisant toutes les marchandises destinées à l'alimentation et à l'habillement, les articles de ménage, les produits d'entretien ainsi que tous les articles de bazar, papeterie, électroménager et généralement tout ce qui peut être vendu dans pareil commerce.
Adresse
113 B AV 1 BIS Rue DU GENERAL SCHMITZ 113-115 AVE DU GAL DE GAULLE
93330 , Neuilly-sur-Marne - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
113-115
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
29520
Date d'ajout
04/05/2017
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine réalisée le 29/04/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
21873
Date d'ajout
28/03/2017
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil celles de l'associé unique, la société AUXILIAIRE DE VENTE DES AGRICULTEURS DE L'ILE DE FRANCE LES CINQ FERMES (RCS EVRY 963 201 306) SAS dont le siège social est sis RN 20 91730 CHAMARANDE. Publiée dans le Journal Spécial des Sociétés en date du 29/03/2017 A compter du 27/02/2017
Numéro d'observation
83787
Date d'ajout
09/11/2016
Description
Pli Non Distribuable suite au rappel de l'obligation de dépôt des documents comptables annuels
Numéro d'observation
43272
Date d'ajout
25/04/2016
Description
Pli Non Distribuable Défaut d'accès ou d'adressage
Numéro d'observation
94863
Date d'ajout
15/10/2015
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du greffier suite au rappel d'obligation de dépôt des documents comptables annuels
Numéro d'observation
19526
Date d'ajout
30/11/2012
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 27/10/2011
Numéro d'observation
17230
Date d'ajout
20/11/2012
Description
Pli Non Distribuable sur constatation du Greffier suite a échange de correspondance.
Numéro d'observation
94246
Date d'ajout
22/09/2010
Description
La société ne conserve aucune activité à son ancien siège date d'effet 01-09-2010
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).