Entreprise : GOSIS - SIREN 521 261 537
Identité
(Entreprise radiée le 16/09/2020)
Dénomination
GOSIS
SIREN (siège)
521 261 537
Date d'immatriculation au RNE
26/11/2018
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
Société anonyme à conseil d'administration (sans autre indication)
Adresse du siège
18 RUE CHARLES DESPEAUX 78400 CHATOU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/09/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/10/2016
Siret
52126153700026
Nom commercial
GOSIS
Enseigne
GOSIS
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes activités relatives à la création l'exploitation et la gestion de centres de données et de réseaux informatiques ou de télécommunications la prise l'acquisition l'exploitation ou la cession de tous procédés brevets et de droits de propriété intellectuelle concernant ces activités
Adresse
4 RUE DU VERDIER
34120 , TOURBES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 14/05/2020
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
12/03/2010
Siret
52126153700018
Code APE
6311Z - Traitement de données, hébergement et activités connexes
Activité principale
Traitement de données, hébergement et activités connexes
Adresse
RUE DU GEVAUDAN
48000 , MENDE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
POLEN
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 15/09/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
14/05/2020
Siret
52126153700034
Code APE
6110Z - Télécommunications filaires
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
toutes activités relatives à la création, l'exploitation et la gestion de centres de données et de réseaux informatiques ou de télécommunications; la prise, l'acquisition, l'exploitation ou la cession de tous procédés, brevets et de droits de propriété intellectuelle concernant ces activités.
Adresse
18 RUE 18 Rue Charles Despeaux
78400 , Chatou - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
8528
Date d'ajout
16/09/2020
Description
Radiation du RCS le 16/09/2020 avec effet au 15/09/2020 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Versailles par suite de fusion Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Versailles par suite de fusion
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
30892
Date d'ajout
15/09/2020
Description
Radiation - Apport du patrimoine de la société dans le cadre d'une fusion avec effet au 01/09/2020
Numéro d'observation
961
Date d'ajout
08/06/2020
Description
Radiation du RCS le 08/06/2020 avec effet au 14/05/2020 Radiation d'office sur réquisition du greffier du tribunal de commerce de Versailles par suite de transfert du siège social-établissement principal à compter du 14/05/2020 du Polen - Rue du Gévaudan 48000 Mende au 18 Rue Charles Despeaux 78400 Chatou
Numéro d'observation
15436
Date d'ajout
26/12/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/12/2018 :Partant : APICAP (SAS) représentée par AZERA Michaël Marc, AdministrateurModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 04/12/2018 :Nouveau : BONISSENT David, Administrateur provisoire
Numéro d'observation
15436
Date d'ajout
19/12/2018
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/10/2018 :Partant : GUENOT Nicolas Claude Gérard, AdministrateurPartant : LEFEVRE Christophe Jean-Baptiste, AdministrateurNouveau : APICAP (SAS) représentée par AZERA Michaël, AdministrateurModifié : KPMG SA (SACA), Commissaire aux comptes titulaireModifié : KPMG AUDIT ID (SAS), Commissaire aux comptes suppléantModification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 19/10/2018 :Modifié : KPMG SA (SACA), Commissaire aux comptes titulaire, demeurant 2 avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris-la-défense CedexModifié : KPMG AUDIT ID (SAS), Commissaire aux comptes suppléant, demeurant 2 avenue Gambetta Tour Eqho 92066 Paris-la-défense Cedex
Numéro d'observation
15436
Date d'ajout
29/11/2018
Description
Ouverture d'un établissement hors ressort sis 4 rue du Verdier 34120 Tourbes :(RCS de BEZIERS (3402))
Numéro d'observation
15436
Date d'ajout
05/06/2015
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 30/09/2013 :Partant : LEFEVRE Marie-Catherine, Administrateur
Numéro d'observation
176
Date d'ajout
05/02/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/01/2013
Numéro d'observation
15436
Date d'ajout
05/02/2013
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 29/01/2013
Numéro d'observation
15436
Date d'ajout
18/12/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 14/11/2012 :Changement de qualité : LEFEVRE Christophe Jean-Baptiste, Directeur général délégué et administrateur devient Administrateur
Numéro d'observation
15436
Date d'ajout
14/12/2012
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 13/09/2012 :Partant : LIENARD Sylvie Michelle Marie, AdministrateurChangement de qualité : LEFEVRE Christophe Jean-Baptiste, Président du conseil d'administration et Directeur général et administrateur devient Directeur général délégué et administrateurChangement de qualité : LEFEBVRE Olivier Jean-Armand, Directeur général délégué et administrateur devient Président directeur général et administrateurChangement de domicile de LEFEVRE Christophe à compter du 13/09/2012 :ancien : 161 avenue de Malakoff 75116 Paris 16nouveau : 37 avenue du Président Roosevelt 26600 Tain l'hermitageChangement de domicile de LEFEVRE Olivier à compter du 13/09/2012 :ancien : 28 rue Division Général Leclerc 94110 Arcueilnouveau : 3 chemin de la Roquette 34120 Tourbes
Numéro d'observation
15436
Date d'ajout
20/07/2011
Description
Augmentation de capital à compter du 06/07/2011Ancien : 300000 €Nouveau : 517774 €
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).