Entreprise : NEWREST ANTILLES PTP - SIREN 521 251 850
Identité
Dénomination
NEWREST ANTILLES PTP
SIREN (siège)
521 251 850
Date d'immatriculation au RNE
19/04/2010
Début d’activité
01/04/2010
Date de fin de la personne morale
18/04/2109
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Préparation de plateaux alimentaires destinés au transport aérien. Chargement, déchargement des avions. Achat et revente de marchandises et de matériels dans le cadre de l'avitaillement à destination des compagnies aériennes.
Code APE
5629A - Restauration collective sous contrat
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
AEROPORT INTERNATIONAL 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROGARE SUD LE RAIZET
Données corrigées issues du guichet unique
Représentants
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Labège
Dénomination
BGH EXPERTS & CONSEILS
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Toulouse
Nom, Prénom(s)
SCHVARTZ PAUL , EMMANUEL , EMILE
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1986
Commune de résidence
Reims
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52125185000017
Code APE
5629A - Restauration collective sous contrat
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale
Activité principale
Préparation de plateaux alimentaires destiné au transport aérien. Chargement, déchargement des avions.
Adresse
AEROPORT INTERNATIONAL
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
AEROGARE SUD LE RAIZET
Observations
Numéro d'observation
763
Date d'ajout
22/02/2017
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 03/02/2017 :Partant : MAURICETTE Olivier, Bruno, PrésidentNouveau : PUIG Emmanuelle Huguette, PrésidentAnn lég : France Antilles en date du 13/02/2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1894
Date d'ajout
14/04/2011
Description
Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 21/09/2010 : Nouveau : SA MAZARS, Commissaire aux comptes titulaire Nouveau : SA BGH EXPERTS & CONSEILS, Commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).