Entreprise : COOPERATIVE DU BARREAU DE VALENCE - SIREN 521 088 443
Identité
(Entreprise radiée le 23/05/2017)
Dénomination
COOPERATIVE DU BARREAU DE VALENCE
Sigle
COBAVA
SIREN (siège)
521 088 443
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2010
Date de fin de la personne morale
16/03/2109
Forme juridique
Autre société civile coopérative
Capital minimum
6000 EUR
Adresse du siège
6 RUE DE L UNIVERSITE 26000 VALENCE FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BIONDA GERARD , CHARLIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1949
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
PUPEL JEAN , FELIX , HENRI
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1939
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Nom, Prénom(s)
BISTOLFI JUSTINE , MADELEINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1978
Commune de résidence
Sauzet
Nom, Prénom(s)
CEYTE ISABELLE , MARIE-LAURENCE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1968
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
ANCEAU GERARD , EMILE , MAURICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1950
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
SABATIER JACQUES , PIERRE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Montélier
Nom, Prénom(s)
CLEMENT HERVE , NOEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1954
Commune de résidence
Génissieux
Nom, Prénom(s)
CAPARROS JEAN-MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
JAILLARD GHISLAINE , JEANNE , MARIE-THERESE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1957
Commune de résidence
Montélimar
Nom, Prénom(s)
HACHEFA DJAMILA
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1967
Commune de résidence
Beauvallon
Nom, Prénom(s)
VAILLER GERARD , EMILE , GERVAIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1948
Commune de résidence
Mougins
Nom, Prénom(s)
CABROL CLAUDIE , MARIE
Nom d'usage
CACHARD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
CHAUVIN THIERRY , JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1963
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
MELGAR CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Bourg-de-Péage
Nom, Prénom(s)
JULIEN OLIVIER , HERVE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1974
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
TATIGUIAN PHILIPPE , TATEOS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1958
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
RIVOIRE ERIC , ANTOINE , JEAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
ROBERT JEAN , ADRIEN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1945
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
DAYREM LOUIS , ANDRE , SIMON , JOACHIM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1938
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
BARTHOMEUF RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1949
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
JULLIEN-PALETIER CECILE , FLORENCE , ROSE , MARIE , MAGDELEINE
Nom d'usage
SERPEGINI
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1954
Commune de résidence
Valence
Nom, Prénom(s)
GALHUID FREDERIC , ANDRE , GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Romans-sur-Isère
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 08/07/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
52108844300010
Code APE
4719B - Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Activité principale
Autres commerces de détail en magasin non spécialisé
Adresse
6 RUE DE L UNIVERSITE
26000 , VALENCE - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
F17/005950
Date d'ajout
23/05/2017
Description
Radiation en date du 23/05/2017 - Clôture des opérations de liquidation 02/01/2017 (Assemblée générale en date du 02/01/2017).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F17/005863
Date d'ajout
22/05/2017
Description
Cessation totale d'activité à compter du 08/07/2016
Numéro d'observation
F17/005863
Date d'ajout
22/05/2017
Description
Dissolution anticipée de la société à compter du 08/07/2016 - Siège de la liquidation : 6 Rue de l'Université 26000 VALENCE - Publicité dans un journal d'annonces légales : Le Journal du Diois du 16/12/2016
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).