Entreprise : SMPG - SIREN 521 067 355
Identité
Dénomination
SMPG
SIREN (siège)
521 067 355
Date d'immatriculation au RNE
17/03/2010
Début d’activité
15/11/2010
Date de fin de la personne morale
16/03/2109
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Activités principales de l’objet social
prise de participation pär tous moyens dans toutes sociétés, prestations de services et de conseils, animation de sociétés ou groupe de sociétés, gestion de trésorerie intra groupe, de portefeuille de titres
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Capital social
20000 EUR
Adresse du siège
1 RUE DE LA CHATAIGNERAIE 35580 GOVEN FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE LA CORBIERE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BROUSSE GABRIEL
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1960
Commune de résidence
Mordelles
Nom, Prénom(s)
HUVE STEPHANIE
Nom d'usage
VANNIER
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1977
Commune de résidence
Guichen
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
15/11/2010
Siret
52106735500037
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Origine du fonds
Autre
Nature de l'établissement
Activité principale
prise de participation pär tous moyens dans toutes sociétés, prestations de services et de conseils, animation de sociétés ou groupe de sociétés, gestion de trésorerie intra groupe, de portefeuille de titres
Adresse
1 RUE DE LA CHATAIGNERAIE
35580 , GOVEN - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
ZA DE LA CORBIERE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 15/11/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
16/03/2010
Siret
52106735500011
Code APE
6430Z - Fonds de placement et entités financières similaires
Activité principale
Fonds de placement et entités financières similaires
Adresse
ZI DE LA BIHARDAIS
35170 , BRUZ - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 01/07/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
15/11/2010
Siret
52106735500029
Code APE
7010Z - Activités des sièges sociaux
Activité principale
Activités des sièges sociaux
Adresse
14 RUE DU LT COL DUBOIS
35000 , RENNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
85651
Date d'ajout
17/05/2019
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 29/04/2019 , prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif , nom du liquidateur : SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 29/04/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
73064
Date d'ajout
20/03/2015
Description
Jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 18 mars 2015 , a prononcé la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée , sous le numéro 2013J00399 , désigne liquidateur SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes
Numéro d'observation
68521
Date d'ajout
22/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 21/01/2015 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 11/03/2015
Numéro d'observation
65577
Date d'ajout
27/11/2014
Description
Transfert de siège et de l'établissement principal dans le ressort du greffe. de RENNES, 14 rue du Lieutenant Colonel Dubois à GOVEN, 1 rue de la Châtaigneraie - ZA de la Corbière, compter du 01/07/2014
Numéro d'observation
62209
Date d'ajout
26/09/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 11/09/2014 prolongeant à titre exceptionnel la période d'observation jusqu'au 31/01/2015
Numéro d'observation
52423
Date d'ajout
10/04/2014
Description
Ordonnance du président du Tribunal de Commerce de Rennes rendue le 25/03/2014 nommant M. Flaud François juge commissaire suppléant en remplacement du juge commissaire suppléant précedemment désigné.
Numéro d'observation
48652
Date d'ajout
28/02/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Rennes en date du 26/02/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 11/09/2014
Numéro d'observation
38561
Date d'ajout
11/09/2013
Description
Le tribunal de commerce de Rennes a prononcé en date du 11/09/2013 l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, sous le numéro 2013J00399 , Administrateur Selarl Ajire prise en la personne de Me Erwan Merly 4 Cours RAPHAEL BINET "Le Magister" 35000 Rennes avec pour mission de : surveiller le débiteur dans sa gestion , Mandataire judiciaire SCP Després, prise en la personne de Maître Marie-Claire Després 29 Rue de Lorient - Immeuble Le Papyrus CS 74036 35040 Rennes et a ouvert une période d'observation expirant le 11/03/2014 . Les déclarations de créances sont à déposer au Mandataire Judiciaire dans les deux mois de la publication au Bodacc du jugement d'ouverture.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
15/12/2010
Description
Observations concernant l'établissement situé 14 rue du Lieutenant Colonel, Dubois 35000 Rennes : Pour le siège et établissement principal situé à BRUZ ZI de la Bihardais il est donné la précision suivante concernant l'origine du fonds création.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
15/12/2010
Description
: Transfert du siège & de l'établissement principal de BRUZ ZI de la Bihardais exploité du 16.03.2010 au 15.11.2010 à RENNES 14 rue du Lieutenant Colonel Dubois A compter du 15.11.2010.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).