Entreprise : 054 SUNLUX - SIREN 520 974 205
Identité
Dénomination
054 SUNLUX
SIREN (siège)
520 974 205
Date d'immatriculation au RNE
12/03/2010
Date de fin de la personne morale
11/03/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
104947.01 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Jouffret DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Privas
Nom, Prénom(s)
Rumebe DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Escalquens
Nom, Prénom(s)
Ferrand DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Le Fleix
Nom, Prénom(s)
Finger FRANCK-ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Cholet
Nom, Prénom(s)
Souquières JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Lemière ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Mortagne-sur-Sèvre
Nom, Prénom(s)
Stephanopoli LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Gretz-Armainvilliers
Nom, Prénom(s)
Cauchy DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
Barriere JEAN-CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Meyssac
Nom, Prénom(s)
Villeroy MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
St Remy les Chevreuse
Nom, Prénom(s)
Palacci ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Bourg-lès-Valence
Nom, Prénom(s)
Ancely THIBAUT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Paul AYMERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Curtet LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
Gerard DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Germain-les-Vergnes
Dénomination
D I A N E
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/02/2010
Siret
52097420500012
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location et l'exploitation de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les DOM-TOM .
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B0571420
Date d'ajout
22/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B0571418
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).