Entreprise : 053 SUNLUX - SIREN 520 974 148
Identité
Dénomination
053 SUNLUX
SIREN (siège)
520 974 148
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2010
Date de fin de la personne morale
10/03/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
104947.01 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Palacci ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1957
Commune de résidence
Bourg-lès-Valence
Nom, Prénom(s)
Villeroy MARC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1962
Commune de résidence
St Remy les Chevreuse
Nom, Prénom(s)
Paul AYMERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ancely THIBAUT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1977
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Nom, Prénom(s)
Stephanopoli LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1972
Commune de résidence
Gretz-Armainvilliers
Nom, Prénom(s)
Gerard DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1973
Commune de résidence
Saint-Germain-les-Vergnes
Nom, Prénom(s)
Barriere JEAN-CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1962
Commune de résidence
Meyssac
Nom, Prénom(s)
Cauchy DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1970
Commune de résidence
Nice
Nom, Prénom(s)
Curtet LAURENT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1968
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Nom, Prénom(s)
Rumebe DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
Escalquens
Nom, Prénom(s)
Jouffret DIDIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1957
Commune de résidence
Privas
Nom, Prénom(s)
Lemière ANTOINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1958
Commune de résidence
Mortagne-sur-Sèvre
Nom, Prénom(s)
Souquières JACQUES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1952
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Ferrand DOMINIQUE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1952
Commune de résidence
Le Fleix
Nom, Prénom(s)
Finger FRANCK-ERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Cholet
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
D I A N E
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 22/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
10/02/2010
Siret
52097414800014
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location et l'exploitation de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les DOM-TOM
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2010B0562620
Date d'ajout
22/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2010B0562618
Date d'ajout
09/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).