Entreprise : PENSEZ SERVICES COTE D'AMOUR - SIREN 520 730 185
Identité
(Entreprise radiée le 05/09/2017)
Dénomination
PENSEZ SERVICES COTE D'AMOUR
Sigle
P.S.C.A.
SIREN (siège)
520 730 185
Date d'immatriculation au RNE
11/03/2010
Date de fin de la personne morale
10/03/2109
Date de clôture
30/09
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
10000 EUR
Adresse du siège
36 AV DES IBIS 44500 LA BAULE-ESCOUBLAC FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
BOUSSARDON CHRISTIAN , CLAUDE , JEAN
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1956
Commune de résidence
La Baule-Escoublac
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/06/2014
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52073018500011
Enseigne
UNE FLEUR DE PENSEE
Code APE
8810A - Aide à domicile
Activité principale
Aide à domicile
Adresse
21 AV MONCHICOURT
44500 , LA BAULE-ESCOUBLAC - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 30/06/2017
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52073018500029
Nom commercial
SARL PENSEZ SERVICES COTE D'AMOUR
Enseigne
UNE FLEUR DE PENSEE
Code APE
8810A - Aide à domicile
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Services à la personne aide à la mobilité aide au maintien à domicile aide à l'entretien de la maison petit bricolage petit jardinage aide administrative et informatique
Adresse
36 AV 36 avenue des Ibis
44500 , La Baule-Escoublac - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
16
Date d'ajout
05/09/2017
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 30-06-2017
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
07/08/2017
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-05-2017, JOURNAL PUBLICATEUR : L'Informateur Judiciaire DU : 07-07-2017, adresse de liquidation : au siège social
Numéro d'observation
9
Date d'ajout
14/09/2016
Description
CONTINUATION DE LA SOCIETE MALGRE UN ACTIF NET DEVENU INFERIEUR A LA MOITIE DU CAPITAL SOCIAL. ASSEMBLEE GENERALE DU 25-07-2016
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
07/07/2014
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal de LA BAULE (44500), 21 Avenue Monchicourt, à LA BAULE (44500), 36 Avenue des Ibis, à compter du 13/06/2014.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
07/07/2014
Description
CHANGEMENT DANS L'ADMINISTRATION DE L'ENTREPRISE : nomination de M. Christian BOUSSARDON en qualité de gérant, en remplacement de M. Christian OLLIVIER, à compter du 13/06/2014.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).