Entreprise : LA POINTE - SIREN 520 695 875
Identité
Dénomination
LA POINTE
SIREN (siège)
520 695 875
Date d'immatriculation au RNE
03/03/2010
Début d’activité
02/03/2010
Date de fin de la personne morale
02/03/2109
Forme juridique
Autre société civile
Activité principale
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Capital social
1000 EUR
Adresse du siège
27 ALL DE LA POINTE 56610 ARRADON FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
JANSSENS VAN DER MAELEN MATHIEU , LOUIS
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1967
Commune de résidence
01150 Woluwe-Saint-Pierre
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/03/2010
Siret
52069587500028
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Gestion de biens, Commerciale
Activité principale
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Autres Activités
l'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers.
Adresse
27 ALL DE LA POINTE
56610 , ARRADON - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 05/03/2010
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
02/03/2010
Siret
52069587500010
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
39 RLE DU PONT-VERT
56000 , VANNES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
4192
Date d'ajout
22/06/2020
Description
Modification relative aux associés à compter du 02/06/2020 : Partant : SPANDRE Sophie Marie, Associé indéfiniment responsable Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 02/06/2020 : Modifié : JANSSENS VAN DER MAELEN Mathieu, Louis, Gérant, Associé indéfiniment responsable, demeurant 19 avenue de l'Horizon 01150 Woluwe-Saint-Pierre (Belgique)
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).