Entreprise : ATOLL - SIREN 520 639 527
Identité
Dénomination
ATOLL
SIREN (siège)
520 639 527
Date d'immatriculation au RNE
04/03/2010
Début d’activité
01/04/2010
Date de fin de la personne morale
03/03/2109
Date de clôture
30/06
Date de la première clôture
30/06/2011
Nature de l'entreprise
Commerciale, Artisanale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Oxycoupage, tôlerie, mécano soudure.
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Capital social
600000 EUR
Adresse du siège
42 AV DU PROGRES 69680 CHASSIEU FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Dénomination
3AN
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Meyzieu
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
01/04/2010
Siret
52063952700016
Code APE
2550B - Découpage, emboutissage
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Artisanale
Activité principale
Oxycoupage, tôlerie, mécano soudure.
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Autres Activités
OXYCOUPAGE
Code APRM
2550BZ - Découpage, emboutissage
Adresse
42 AV DU PROGRES
69680 , CHASSIEU - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Observations
Numéro d'observation
F15/000098
Date d'ajout
02/01/2015
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 23/12/2014 arrêtant le plan de sauvegarde. Commissaire à l'exécution du plan : la Selarl BAULAND CARBONI MARTINEZ & ASSOCIES représentée par Maître Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
F14/024795
Date d'ajout
02/07/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 02/07/2014 prolongeant la période d'observation jusqu'au 15/01/2015, période pendant laquelle l'entreprise est autorisée à poursuivre son activité.
Numéro d'observation
F14/002515
Date d'ajout
15/01/2014
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de Lyon en date du 15/01/2014 ouvrant la procédure de sauvegarde Juge commissaire : Monsieur VIGNON Jean-Jacques, Juge commissaire suppléant : Monsieur LAVOREL Stanislas, Mandataire Judiciaire : Maître REVERDY Jean-Philippe 219 RUE DUGUESCLIN 69427 LYON CEDEX 03, Administrateur judiciaire : la Selarl BAULAND-GLADEL-MARTINEZ représentée par Me Eric BAULAND 40 RUE DE BONNEL 69003 LYON mission : surveiller les opérations de gestion du débiteur
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
NC
Description
AK 2014-12-23 ARRET DU PLAN DE SAUVEGARDE 2015-03-06 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON;DB 2014-07-02 JUGEMENT MODIFICATIF 2014-07-21 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON;DN 2014-01-15 REDRESSEMENT JUDICIAIRE 2014-04-28 GREFFE DE LYON GREFFE DE LYON REVERDY
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).