Entreprise : M.FORMATION - SIREN 519 510 747
Identité
(Entreprise radiée le 11/10/2023)
Dénomination
M.FORMATION
SIREN (siège)
519 510 747
Date d'immatriculation au RNE
01/01/2010
Date de fin de la personne morale
31/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
500 EUR
Adresse du siège
25 CHE DES MESANGES 07410 SAINT-VICTOR FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT GRENOUILLAT
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LENOBLE VALERIE
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Avignon
Nom, Prénom(s)
MARGAND PATRICK , RAYMOND , GILBERT , MARC
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1962
Commune de résidence
Saint-Victor
Dénomination
A.F.G. (AUDIT-FINANCE-GESTION)
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Nîmes
Dénomination
MGD HOLDING
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Saint-Victor
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/07/2023
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
03/09/2019
Siret
51951074700040
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
La formation sous toutes ses formes.
Adresse
25 CHE lieu-dit Grenouillat 25 Chemin des Mésanges
07410 , Saint-Victor - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LIEUDIT GRENOUILLAT
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 03/09/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
28/06/2016
Siret
51951074700032
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
1417 CHE DU PLAN
30650 , ROCHEFORT-DU-GARD - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 28/06/2016
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
51951074700024
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
104 C PL DU HUIT MAI 1945
69800 , SAINT-PRIEST - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
104C
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 10/08/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/01/2010
Siret
51951074700016
Code APE
8559A - Formation continue d'adultes
Nature de l'établissement
Activité principale
Formation continue d'adultes
Adresse
20 CHE DU REGNIER
69800 , SAINT-PRIEST - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
9455
Date d'ajout
11/10/2023
Description
Radiation par suite de la transmission universelle du patrimoine à MGD HOLDING réalisée le 31/07/2023
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
7639
Date d'ajout
04/08/2023
Description
Cessation totale d'activité à compter du 01/07/2023 sans disparition de la personne morale
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
04/08/2023
Description
Dissolution suite à réunion de toutes les parts sociales ou actions entre une seule main en vertu de l'article 1844-5 du code civil à compter du 01/07/2023. Dénomination de l'associé unique : MGD HOLDING, Aubenas : 820621985. Journal d'annonces légales : L'hebdo de l'Ardèche paru le 01/07/2023.
Numéro d'observation
F18/015684
Date d'ajout
17/10/2018
Description
Modification des commissaires aux comptes : GAILLARD Eric nom d'usage : GAILLARD Eric n'est plus commissaire aux comptes titulaire THIBERT Michel nom d'usage : THIBERT Michel n'est plus commissaire aux comptes suppléant LENOBLE Valérie nom d'usage : LENOBLE Valérie devient commissaire aux comptes titulaire Société par actions simplifiée A.F.G. (AUDIT-FINANCE-GESTION) devient commissaire aux comptes suppléant
Numéro d'observation
9387
Date d'ajout
17/10/2018
Description
Modification des commissaires aux comptes :GAILLARD Eric nom d'usage : GAILLARD Eric n'est plus commissaire aux comptes titulaire THIBERT Michel nom d'usage : THIBERT Michel n'est plus commissaire aux comptes suppléant LENOBLE Valérie nom d'usage : LENOBLE Valérie devient commissaire aux comptes titulaire Société par actions simplifiée A.F.G. (AUDIT-FINANCE-GESTION) devient commissaire aux comptes suppléant
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).