Entreprise : FK AVENIR - SIREN 519 243 844
Identité
(Entreprise radiée le 02/11/2020)
Dénomination
FK AVENIR
SIREN (siège)
519 243 844
Date d'immatriculation au RNE
06/01/2010
Date de fin de la personne morale
05/01/2109
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
1500 EUR
Adresse du siège
19 BD DES CORNEILLES 94100 SAINT-MAUR-DES-FOSSES FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
FERNANDES FRANCOIS
Qualité
Liquidateur
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Saint-Maur-des-Fossés
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 12/07/2019
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
08/12/2009
Siret
51924384400015
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition par voie d'achat ou d'apport, la propriété, la mise en valeur, la transformation, la construction, l'aménagement, l'administration et la location de tous biens et droits immobiliers, de tous biens immobiliers en question, et notamment l'acquisition d'un appartement sis à BONNEUIL SUR MARNE (94380) 6 Mail de la Résistance.
Adresse
14 RUE 14 Rue de l'Avenir
94380 , Bonneuil-sur-Marne - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 31/12/2019
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
12/07/2019
Siret
51924384400023
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Adresse
19 BD DES CORNEILLES
94100 , SAINT-MAUR-DES-FOSSES - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
38076
Date d'ajout
02/11/2020
Description
Clôture des opérations de liquidation amiable avec effet à compter du 31/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
NC
Date d'ajout
19/10/2020
Description
Dissolution à compter du 31/10/2019 selon procès-verbal d'assemblée générale en date du 31/10/2019, liquidateur : FERNANDES François, siège de la liquidation : 19 Boulevard des Corneilles 94100 Saint-Maur-des-Fossés, parution de la publicité légale : lesechos.fr en date du 04/06/2020
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).