Entreprise : GROUPE NOWTON - SIREN 519 116 990
Identité
Dénomination
GROUPE NOWTON
Sigle
GNT
SIREN (siège)
519 116 990
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2009
Début d’activité
02/04/2013
Date de fin de la personne morale
30/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale, Agent commercial
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Activités principales de l’objet social
Toutes prises de participation dans toute Societs la gestion d'affaires pour le compte de ses filiales la négociation de tous types de contrats
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Capital social
2079220 EUR
Adresse du siège
CHAUVEL 97139 LES ABYMES FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35 MORNE BUNEL - IMMEUBLE MEDICARE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MORVAN TONY , OLIVIER
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Sainte-Anne
Nom, Prénom(s)
BELHUMEUR CHARLES
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1968
Commune de résidence
Les Trois-Îlets
Établissements
Type d'établissement
Siège et principal
Date début d’activité
02/04/2013
Siret
51911699000028
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Commerciale, Agent commercial
Activité principale
Toutes prises de Particpation dans toutes sociétés la gestion d'affaires pour le compte de ses filiales la négociation de tous types de contrats
Autres Activités
Toutes prises de Particpation dans toutes sociétés la gestion d'affaires pour le compte de ses filiales la négociation de tous types de contrats
Adresse
CHAUVEL
97139 , LES ABYMES - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
35 MORNE BUNEL - IMMEUBLE MEDICARE
Données issues de la reprise des données
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 02/04/2013
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2009
Siret
51911699000010
Code APE
6420Z - Activités des sociétés holding
Nature de l'établissement
Activité principale
Activités des sociétés holding
Adresse
16 LOT PRAIRIE TURKOISE II
97180 , SAINTE-ANNE - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE HELLEUX - CHEZ TONY MORVAN
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
6420
Date d'ajout
04/12/2013
Description
Transfert du siège social et de l'établissement principal à compter du 02/04/2013 :Ancienne adresse : 16 LOT PRAIRIE TURKOISE II - LE HELLEUX CHEZ TONY MORVAN 97180 STE ANNENouvelle adresse : Chauvel - 35 Morne Bunel - Immeuble Medicare 97139 Les AbymesJournal d'annonces légales : Nouvelles semaine du 12 septembre 2013
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).