Entreprise : 115 SUNENERGY - SIREN 519 103 675
Identité
(Entreprise radiée le 10/05/2022)
Dénomination
115 SUNENERGY
SIREN (siège)
519 103 675
Date d'immatriculation au RNE
29/12/2009
Date de fin de la personne morale
28/12/2108
Date de clôture
31/12
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
105003.35 EUR
Adresse du siège
181 RTE DE SAINT PIERRE 97434 SAINT-PAUL FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8 RESIDENCE LES FLORALYS
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
LITTY EVELYNE
Nom d'usage
BENDERITTER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Mulhouse
Nom, Prénom(s)
MARMOT ALAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1947
Commune de résidence
Corcelles-les-Monts
Nom, Prénom(s)
EXPERTON JEAN-MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1955
Commune de résidence
Lyon
Nom, Prénom(s)
LARTAUD PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1959
Commune de résidence
Azé
Nom, Prénom(s)
TARDY JEAN-PAUL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1945
Commune de résidence
Ajaccio
Nom, Prénom(s)
ROMANZINI OLIVIER
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Oye-et-Pallet
Nom, Prénom(s)
VIVIEN PIERRE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1952
Commune de résidence
Sens
Nom, Prénom(s)
UNTERSINGER MICHEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1950
Commune de résidence
Gambsheim
Nom, Prénom(s)
ROMAIN STEPHANE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1971
Commune de résidence
Ahuy
Nom, Prénom(s)
BRAUN DANIEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1951
Commune de résidence
Guebwiller
Nom, Prénom(s)
LEMAITRE SYLVAIN
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1971
Commune de résidence
Beire-le-Fort
Nom, Prénom(s)
CREDOZ EMMANUELLE
Nom d'usage
BISSIEUX
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1969
Commune de résidence
Dijon
Nom, Prénom(s)
SANTINI SERGE
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Vesoul
Nom, Prénom(s)
GUINOT GAEL
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1975
Commune de résidence
Riom
Nom, Prénom(s)
CLAIR JEAN-FRANCOIS
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Pesmes
Dénomination
D I A N E
Qualité
Gérant
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 25/01/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/10/2009
Siret
51910367500012
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'acquisition, la location et l'exploitation de tous matériels destinés a des entreprises situées dans les départements et territoires d'outre-mer entrant dans le cadre des activités régies par l'article 199 du code général des impôts
Adresse
181 RTE 181 Route de Saint-Pierre
97434 , Saint-Paul - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
8 Résidence les Floralys la Saline - Saint-Gilles-Les-Bains
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).