Entreprise : SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE - SIREN 518 962 972
Identité
(Entreprise radiée le 05/05/2017)
Dénomination
SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE
SIREN (siège)
518 962 972
Date d'immatriculation au RNE
31/12/2009
Date de fin de la personne morale
30/12/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SASU, Société par actions simplifiée unipersonnelle
Associé unique
Oui
Capital social
100000 EUR
Adresse du siège
1 RUE RENE BLANC 74100 ANNEMASSE FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LE CARTECENTRE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
RAMACIOTTI PASCAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1977
Nom, Prénom(s)
PISSETTAZ JEAN-FRANCOIS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
ANNECY
Nom, Prénom(s)
BRUNIER CHRISTIAN , PAUL
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1963
Dénomination
MG FOLLEA & ASSOCIES
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Commune de résidence
Archamps
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 30/06/2016
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
02/12/2009
Siret
51896297200015
Code APE
7112B - Ingénierie, études techniques
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Toutes interventions dans la conception, la réalisation et les études de projets Lies à la fourniture, le traitement, l'entretien, la maintenance et l'exploitation de réseaux toutes prestations d'ingénierie de gestion et de suivi de projets concourant directement ou indirectement à l'objet social
Adresse
1 RUE 1 rue Rêne Blanc
74100 , Annemasse - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
le Cartecentre
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2417
Date d'ajout
05/05/2017
Description
Radiation du RCS le 05/05/2017 avec effet au 30/06/2016
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
1448
Date d'ajout
29/03/2017
Description
Dissolution de la société suite à réunion de toutes les parts en une seule main à compter du 30/06/2016 Décision de l'associé unique en date du 30/06/2016 Dénomination de l'associé unique : SERVICES INDUSTRIELS DE GENEVE (Société suisse) Journal d'annonces légales : ECO DES PAYS DE SAVOIE en date du 16/19/2016
Numéro d'observation
4362
Date d'ajout
05/10/2012
Description
Décision de non dissolution de la société, après constat que ses capitaux propres sont devenus inférieurs à la moitié du capital social à compter du 12/06/2012 Modification relative aux personnes dirigeantes et non dirigeantes à compter du 12/06/2012 : Partant : SAS BLANC AUDIT, Commissaire aux comptes suppléant Partant : VIOUD Roger Joseph, Directeur général Nouveau : SARL MG FOLLEA & ASSOCIES, Commissaire aux comptes suppléant dépot de l'acte le 05/10/2012 LE MESSAGER DU 04/10/2012
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).