Entreprise : SCI S.M.G.P - SIREN 518 685 490
Identité
(Entreprise radiée le 07/04/2022)
Dénomination
SCI S.M.G.P
SIREN (siège)
518 685 490
Date d'immatriculation au RNE
08/12/2009
Date de fin de la personne morale
07/12/2108
Date de clôture
31/12
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
250800 EUR
Adresse du siège
1 RUE DES BOUTONS D'OR 80110 MOREUIL FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
GOBLET LYNDA , NATHALIE , LYDIE
Nom d'usage
DESESQUELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1972
Commune de résidence
Montdidier
Nom, Prénom(s)
GOBLET DOMINIQUE , LUCIENNE , MARIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1955
Commune de résidence
Moreuil
Nom, Prénom(s)
GOBLET NATHALIE , ROSELYNE , BERNADETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1967
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
GOBLET LUDOVIC , BERNARD , RONALD
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1969
Commune de résidence
Moreuil
Nom, Prénom(s)
DECHANET CYRIL , SERGE , RENE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Chorges
Nom, Prénom(s)
GOBLET ANNICK , EVELYNE , MICHELINE
Nom d'usage
CONDETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Biganos
Nom, Prénom(s)
GOBLET PHILIPPE , ALFRED , JOSEPH
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1963
Commune de résidence
Mailly-Raineval
Nom, Prénom(s)
BRULIN DAVID , SERGE , HUBERT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1986
Commune de résidence
Jully-lès-Buxy
Nom, Prénom(s)
DECHANET SEVERINE , MARIETTE , LEA
Nom d'usage
DUPONT
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1980
Commune de résidence
Moreuil
Nom, Prénom(s)
DECHANET AMANDINE , LEA , MARIETTE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1987
Commune de résidence
Le Plessis-Trévise
Nom, Prénom(s)
DECHANET MEHDI , GEORGES , PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1976
Commune de résidence
Moreuil
Nom, Prénom(s)
GOBLET ALAIN , MAX , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1962
Commune de résidence
Fignières
Nom, Prénom(s)
GOBLET MARYLINE , DANY , CATHERINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1959
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
BRULIN ANTOINE , FANNY , CHARLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1996
Commune de résidence
Le Hamel
Nom, Prénom(s)
BRULIN EMILIEN , CLAUDE , DAVID , MAXIME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1994
Commune de résidence
Fontaine-lès-Cappy
Nom, Prénom(s)
BRULIN MAXIME , HUBERT , DAVID
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1990
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 28/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
29/10/2009
Siret
51868549000014
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
acquisition, administration et exploitation par bail location ou autrement de tous immeubles batis ou non batis dont la société pourrait devenir propriétaire
Adresse
1 RUE 1 Rue des Boutons d'Or
80110 , Moreuil - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).