Entreprise : GSA - SIREN 518 656 525
Identité
Dénomination
GSA
SIREN (siège)
518 656 525
Date d'immatriculation au RNE
09/12/2009
Date de fin de la personne morale
08/12/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
354918 EUR
Adresse du siège
33 RUE LA FAYETTE 75009 PARIS 9 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Pinet SOPHIE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1972
Commune de résidence
Nanterre
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 16/07/2018
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
08/06/2017
Siret
51865652500020
Nom commercial
GSA Evènementiel
Code APE
8230Z - Organisation de foires, salons professionnels et congrès
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
L'activité événementielle, à savoir la maîtrise et la gestion des opérations relevant de ce domaine.
Adresse
33 RUE 33 rue Lafayette
75009 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 19/05/2017
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
01/12/2009
Siret
51865652500012
Nom commercial
IZAAC PERE ET FILS
Enseigne
IZAAC PERE ET FILS
Code APE
4690Z - Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Activité principale
Commerce de gros (commerce interentreprises) non spécialisé
Adresse
108 RUE DAMREMONT
75018 , PARIS 18 - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B2255433
Date d'ajout
16/07/2018
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B2255432
Date d'ajout
13/04/2018
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
2009B2255429
Date d'ajout
18/10/2017
Description
DEMISSION POUR ORDRE DE Mme Pinet Sophie EN QUALITE DE Gerante A COMPTER DU 06-09-2017
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).