Entreprise : 141 SUNENERGY - SIREN 518 605 258
Identité
Dénomination
141 SUNENERGY
SIREN (siège)
518 605 258
Date d'immatriculation au RNE
14/12/2009
Date de fin de la personne morale
13/12/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
105003.32 EUR
Adresse du siège
7 AV NIEL 75017 PARIS 17 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
Hung JEAN-PIERRE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1981
Commune de résidence
Mundolsheim
Nom, Prénom(s)
Moisan MARTIAL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1971
Commune de résidence
Écouflant
Nom, Prénom(s)
Cadoret YANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1952
Commune de résidence
Meudon
Nom, Prénom(s)
Perez AMRAM
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1949
Commune de résidence
Strasbourg
Nom, Prénom(s)
Ronze JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1962
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Delalande FABRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1968
Commune de résidence
Cravant-les-Côteaux
Nom, Prénom(s)
Renault GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1963
Commune de résidence
Taverny
Nom, Prénom(s)
Philippe JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1966
Commune de résidence
Malakoff
Nom, Prénom(s)
Derencourt FRANCOIS-REGIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1975
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Bendriss PHILIPPE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1960
Commune de résidence
Ascain
Nom, Prénom(s)
Barthélemy RENAUD
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Voreppe
Nom, Prénom(s)
Tanis CORINE
Nom d'usage
Vayssie
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1963
Commune de résidence
Vendargues
Nom, Prénom(s)
Rosset GILLES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
02/1960
Commune de résidence
Meylan
Nom, Prénom(s)
Jackson JOHN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
Yvard OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1971
Commune de résidence
Savigny-sur-Orge
Dénomination
GESDOM
Qualité
Autre
Commune de résidence
Suresnes
Dénomination
D I A N E
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Paris
Dénomination
BERLIOZ INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 09/01/2020
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
13/10/2009
Siret
51860525800012
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, location et exploitation de tous matériels dans le cadre de l'article 199 undecies CGI.
Adresse
7 AV 7 avenue Niel
75017 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B2280619
Date d'ajout
09/01/2020
Description
Radiation d'office - art. R 123-136 du code de commerce (à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de l'inscription de la mention de cessation d'activité, la société est radiée d'office).
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B2280618
Date d'ajout
08/10/2019
Description
Mention d'office : cessation d'activité - art. R123-125 du code de commerce.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).