Entreprise : LM PRODUCTION - SIREN 518 598 438
Identité
Dénomination
LM PRODUCTION
SIREN (siège)
518 598 438
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2009
Date de fin de la personne morale
03/12/2108
Date de clôture
30/04
Date de la première clôture
30/11/2009
Forme juridique
SARL, Société à responsabilité limitée (sans autre indication)
Capital social
15000 EUR
Adresse du siège
22 RUE DU COLOMBIER 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHIERE LUDOVIC , DENIS , SERGE
Qualité
Gérant
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Amboise
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 19/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
04/12/2009
Siret
51859843800019
Enseigne
AL AITON
Code APE
2453Z - Fonderie de métaux légers
Activité principale
Fonderie de métaux légers
Adresse
22 RUE DU COLOMBIER
37700 , SAINT-PIERRE-DES-CORPS - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
12
Date d'ajout
19/12/2019
Description
Jugement prononçant la clôture pour insuffisance d'actif en date du : 17/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
10
Date d'ajout
26/10/2018
Description
Par Ordonnance du Président du tribunal de commerce de TOURS en date du 28/09/2018 avec effet au 01/10/2018, la Selarl Villa, mission conduite par Maître Julien VILLA, en qualité de liquidateur judiciaire, remplace le mandataire judiciaire précédemment désigné.
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
19/06/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 18-06-2013 a prononcé la liquidation judiciaire sous le numéro 2012J417 désigne liquidateur Selarl Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS autorise le maintien de l'activité jusqu'au 16-07-2013
Numéro d'observation
6
Date d'ajout
17/04/2013
Description
Jugement du Tribunal de Commerce de TOURS en date du 16/04/2013 prolongeant la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 06-05-2013
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
23/01/2013
Description
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE TOURS EN DATE DU 22-01-2013 NOMMANT ADMINISTRATEUR Selàrl MICHEL MIROITE GORINS DESHAYES, mission conduite par Me MICHEL, 6 bis rue de la Barre, 37000 Tours LEQUEL AURA POUR MISSION : d'assister le débiteur pour tous les actes de gestion
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
06/11/2012
Description
Le Tribunal de Commerce de TOURS a prononcé en date du 06/11/2012 l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire sous le numéro 2012J417 date de cessation des paiements le 15/10/2011, mandataire judiciaire : Selarl Francis Villa, mission conduite par Maître Francis VILLA 18 rue Néricault Destouches BP 31348 37000 TOURS et a ouvert une période d'observation expirant le 06/05/2013. Les déclarations des créances sont à déposer au mandataire judiciaire dans les deux mois à compter de la date de publication au bodacc.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).