Entreprise : LM EXPANSION - SIREN 518 597 299
Identité
(Entreprise radiée le 13/11/2020)
Dénomination
LM EXPANSION
SIREN (siège)
518 597 299
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2009
Date de fin de la personne morale
03/12/2108
Forme juridique
Société civile immobilière (SCI)
Capital social
5000 EUR
Adresse du siège
22 RUE DU COLOMBIER 37700 SAINT-PIERRE-DES-CORPS FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MATHIERE LUDOVIC , DENIS , SERGE
Qualité
Gérant et associé indéfiniment responsable
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1959
Commune de résidence
Amboise
Dénomination
LM Développement
Qualité
Associé indéfiniment responsable
Commune de résidence
Saint-Pierre-des-Corps
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 13/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
30/11/2009
Siret
51859729900016
Code APE
6820B - Location de terrains et d'autres biens immobiliers
Nature de l'établissement
Activité principale
Propriété et gestion à titre civil de biens mobiliers et immobiliers, acquisitions, prise à bail, location-vente, propriété ou co-propriété de terrains d'immeubles construits ou en cours de construction ou de rénovation de tous immeubles
Adresse
22 RUE 22 rue du Colombier
37700 , Saint-Pierre-des-Corps - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
7
Date d'ajout
13/11/2020
Description
Radiation à la suite du jugement de clôture pour insuffisance d'actif - article R.123-129-1° du code de commerce
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
5
Date d'ajout
13/11/2020
Description
Jugement du Tribunal Judiciaire de Tours (37000) en date du 06-11-2020 a prononcé la clôture pour insuffisance d'actif.
Numéro d'observation
4
Date d'ajout
10/09/2013
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de TOURS en date du 05-09-2013 a prononcé la conversion du redressement en liquidation judiciaire. Liquidateur : SELARL VILLA, mandat exécuté par Me Francis VILLA et Me Julien VILLA - 18 rue Néricault Destouches - 37000 TOURS.
Numéro d'observation
3
Date d'ajout
17/05/2013
Description
Jugement du Tribunal de grande instance de TOURS en date du 03-05-2013 a prononcé la poursuite de la période d'observation pour une durée de 6 mois à compter du 8 mars 2013.
Numéro d'observation
2
Date d'ajout
12/03/2013
Description
Jugement du Tribunal de Grande Instance de TOURS du 08/03/2013 prononçant l'ouverture d'un redressement judiciaire. Date de cessation des paiements : 30/11/2012. Mandataire Judiciaire : SELARL Francis VILLA - 18 rue Néricault Destouches - 37000 TOURS.
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).