Entreprise : BRESBILAIT 2011 - SIREN 518 469 895
Identité
(Entreprise radiée le 23/06/2022)
Dénomination
BRESBILAIT 2011
SIREN (siège)
518 469 895
Date d'immatriculation au RNE
04/12/2009
Date de fin de la personne morale
03/12/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2009
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SNC, Société en nom collectif
Capital social
76272 EUR
Adresse du siège
18 AV GEORGE V 75008 PARIS 8 FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
MERCIER BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
07/1967
Commune de résidence
VINEUIL ST FIRMIN
Nom, Prénom(s)
CIABRINI XAVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1956
Commune de résidence
Porto Vecchio
Nom, Prénom(s)
LE GALLAIS YANN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1977
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
RICHARD CHRISTOPHE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1961
Commune de résidence
CAMON
Nom, Prénom(s)
CIABRINI JEANNINE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1952
Commune de résidence
Porto Vecchio
Nom, Prénom(s)
FORESTIER JEROME
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1972
Commune de résidence
Baron
Nom, Prénom(s)
GUILLAUME ALAIN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
08/1956
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
MARTIN de FREMONT JEAN-FRANCOIS
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
10/1948
Commune de résidence
Pierrefonds
Nom, Prénom(s)
HURAUX PATRICE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1970
Commune de résidence
Feigneux
Nom, Prénom(s)
DEHARVENG BRUNO
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
01/1960
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
SARRAJ AYMAN
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1965
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
TOLANI MICHEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1951
Commune de résidence
Compiègne
Nom, Prénom(s)
MARBACH VALERIE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
04/1965
Commune de résidence
Paris
Nom, Prénom(s)
BODART FREDERIC
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1967
Commune de résidence
Coquelles
Nom, Prénom(s)
FAUCOEUR GEORGES
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1947
Commune de résidence
MAROEUIL
Nom, Prénom(s)
BENOIT OLIVIER
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
09/1951
Commune de résidence
Lille
Nom, Prénom(s)
FOURNIER ISABELLE
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1957
Commune de résidence
CALUIRE ET CUIRE
Nom, Prénom(s)
BOUCHE PIERRE-MICKAEL
Qualité
Autre
Date de naissance (mm/aaaa)
03/1969
Commune de résidence
Lyon
Dénomination
ALBA INVESTISSEMENTS
Qualité
Autre
Commune de résidence
Toulouse
Dénomination
OTR INVEST
Qualité
Autre
Commune de résidence
Paris
Dénomination
DOMIGESTION 2009
Qualité
Associé indéfiniment et solidairement responsable
Commune de résidence
Paris
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 31/03/2022
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
18/11/2009
Siret
51846989500016
Code APE
7739Z - Location et location-bail d'autres machines, équipements et biens matériels n.c.a.
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Acquisition, location, exploitation directe ou indirecte de tous matériels destinés à des entreprises situées dans les DOMTOM appartenant aux secteurs de l'industrie, pêche, hôtellerie, tourisme, énergies nouvelles, agriculture, du bâtiment, des transports et des travaux publics.
Adresse
18 AV 18 avenue George V
75008 , Paris - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
2009B2229152
Date d'ajout
23/06/2022
Description
RADIATION. CLOTURE DES OPERATIONS DE LIQUIDATION LE 31-03-2022
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
2009B2229145
Date d'ajout
23/06/2022
Description
DISSOLUTION A COMPTER DU 31-03-2022, JOURNAL PUBLICATEUR : Affiches Parisiennes DU : 20-06-2022, adresse de liquidation : au domicile du liquidateur
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).