Entreprise : ID DOTATION - SIREN 518 381 637
Identité
Dénomination
ID DOTATION
SIREN (siège)
518 381 637
Date d'immatriculation au RNE
25/11/2009
Date de fin de la personne morale
24/11/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
40000 EUR
Adresse du siège
14 RUE CHAPTAL 92300 LEVALLOIS-PERRET FRANCE
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
COULAUD ODILE
Qualité
Commissaire aux comptes suppléant
Date de naissance (mm/aaaa)
05/1956
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Nom, Prénom(s)
AIT ADDIOINE ABDIELLAAH
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
06/1975
Commune de résidence
Levallois-Perret
Nom, Prénom(s)
SCAGLIONE MARCELO
Qualité
Président de SAS
Date de naissance (mm/aaaa)
12/1969
Commune de résidence
Neuilly-sur-Seine
Dénomination
MAZARS
Qualité
Commissaire aux comptes titulaire
Commune de résidence
Paris la Défense CEDEX
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 26/12/2019
Type d'établissement
Siège
Date début d’activité
21/11/2009
Siret
51838163700017
Code APE
7022Z - Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
Dotation pouvant être réalisée sous forme de produits, de services ou d'e-commerce ; marketing de services
Adresse
14 RUE 14 Rue Chaptal
92309 , Levallois Perret CEDEX - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
13178
Date d'ajout
25/02/2020
Description
Radiation d'office du RCS le 25/02/2020 avec effet au 26/12/2019
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
66447
Date d'ajout
06/03/2015
Description
Mention portée d'office : cessation d'activité à l'adresse déclarée - article R 123-125 du code de commerce.
Numéro d'observation
64237
Date d'ajout
19/02/2015
Description
Pli Non Distribuable Destinataire inconnu à l'adresse
Numéro d'observation
63410
Date d'ajout
13/02/2015
Description
Par ordonnance en date du 27/01/2015 le Juge commis à la surveillance du RCS a ordonné la radiation de l'inscription en ce qu'elle emporte mention, au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE DE M SCAGLIONE Marcelo en sa qualité de président de la société,
Numéro d'observation
18076
Date d'ajout
12/10/2011
Description
Pli Non Distribuable
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).