Entreprise : VU - SIREN 518 289 574
Identité
(Entreprise radiée le 23/11/2020)
Dénomination
VU
SIREN (siège)
518 289 574
Date d'immatriculation au RNE
23/11/2009
Date de fin de la personne morale
22/11/2108
Date de clôture
31/12
Date de la première clôture
31/12/2010
Nature de l'entreprise
Commerciale
Forme juridique
SAS, société par actions simplifiée
Capital social
7374 EUR
Adresse du siège
24 CHE DU VALLON DE MICHEL 13600 LA CIOTAT FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CYPRES
Données issues de la reprise des données
Représentants
Nom, Prénom(s)
CHICHE MORGAN
Qualité
Directeur Général
Date de naissance (mm/aaaa)
11/1988
Commune de résidence
Roquefort-la-Bédoule
Dénomination
GROUPE VU
Qualité
Président de SAS
Commune de résidence
Auriol
Établissements
Voir tous les établissements
Cet établissement a été fermé le 01/01/2018
Type d'établissement
Secondaire fermé
Date début d’activité
20/11/2009
Siret
51828957400015
Code APE
6120Z - Télécommunications sans fil
Origine du fonds
Création
Nature de l'établissement
Activité principale
la communication visuelle sur tous supports
Adresse
15 AV 15 Avenue DE LA DURANCE
13470 , Carnoux-en-Provence - FRANCE
Données issues de la reprise des données
Cet établissement a été fermé le 23/11/2020
Type d'établissement
Siège fermé
Date début d’activité
01/01/2018
Siret
51828957400023
Code APE
1812Z - Autre imprimerie (labeur)
Activité principale
Autre imprimerie (labeur)
Adresse
24 CHE DU VALLON DE MICHEL
13600 , LA CIOTAT - FRANCE
Complément de localisation/Distribution spéciale
LES CYPRES
Données issues de la reprise des données
Voir moins
Observations
Numéro d'observation
35379
Date d'ajout
23/11/2020
Description
Radiation d'office art R.123-129 1° du code de commerce - est radié d'office tout commerçant ou personne morale à compter de la clôture d'une procédure, soit de faillite ou de liquidation des biens pour insuffisance d'actif ou dissolution de l'union, soit de liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif, soit de règlement judicaire par un concordat avec abandon total de l'actif de l'intéresse.
Voir toutes les observations
Numéro d'observation
35379
Date d'ajout
23/11/2020
Description
Jugement du tribunal de commerce de Marseille en date du 23/11/2020, prononce la clôture de la procédure pour insuffisance d'actif, nom du liquidateur : SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere . Radiation d'office art. R.123-129 1° du code de commerce en date du 23/11/2020
Numéro d'observation
6415
Date d'ajout
24/02/2020
Description
Le tribunal de commerce de Marseille a prononcé en date du 24/02/2020, l'ouverture de la liquidation judiciaire et a décidé de l'application de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée, sous le numéro 2020J00173 date de cessation des paiements le 20/02/2020 et a désigné liquidateur SAS Les Mandataires, Mission Conduite Par Me Vincent De Carriere 50 RUE Sylvabelle 13006 Marseille . Les déclarations de créances sont à déposer au liquidateur dans les deux mois de la publication au Bodacc . Nature de la procédure d'insolvabilité : Non concernée .
Numéro d'observation
62026
Date d'ajout
26/09/2019
Description
Continuation de la société malgré un actif net devenu inférieur à la moitie du capital social. Décision du 26/09/2019
Voir moins
Pour signaler une erreur sur cette fiche, vous pouvez contacter INPI Direct au 01 56 65 89 98 (de 9h à 18h du lundi au vendredi).